Entreprise : LES LEVANTINS - SIREN 383 477 023
Identité
Dénomination
LES LEVANTINS
SIREN (siège)
383 477 023
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1992
Début d’activité
25/03/2004
Date de fin de la personne morale
24/05/2091
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
FABRICATION, RESTAURATION DE MEUBLES
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
LES COUSTETES 04150 SIMIANE LA ROTONDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST LAURENT LA GATINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAUNET BEATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Simiane-la-Rotonde
Nom, Prénom(s)
JAUNET BEATRICE , MARIE
Nom d'usage
JAUNET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
ST LAURENT LA GATINE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/03/2004
Siret
38347702300030
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION, RESTAURATION DE MEUBLES
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
LES COUSTETES
04150 , SIMIANE LA ROTONDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/1991
Siret
38347702300022
Code APE
524A
Adresse
1 RUE SEGUIER
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
738
Date d'ajout
30/05/2007
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitie du capital social à compter du 20/01/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Constitution : Dépôt au GTC de Dreux le 21/02/1992 publication : L'écho républicain du 08/11/1991 transfert : Publication :L'écho de brou du 25/05/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
W6 1998-07-02 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 1998-07-02 GREFFE TRIBUNAL DREUX GREFFE TRIBUNAL DREUX;X4 1998-10-15 AUTORISAT. DE POURSUITE DE L'ACTIVITE 1998-10-15 GREFFE TRIBUNAL DREUX GREFFE TRIBUNAL DREUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).