Entreprise : SCI DE LA DURDENT - SIREN 383 258 449
Identité
Dénomination
SCI DE LA DURDENT
SIREN (siège)
383 258 449
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
08/08/1991
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition construction exploitation location gestion de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
259163.33 EUR
Adresse du siège
16 PL DE LA MAIRIE 76560 HERICOURT-EN-CAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANQUETIL GUILLAUME , RENE , GEORGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Rocquefort
Nom, Prénom(s)
BERNARD CATHERINE , ODILE
Nom d'usage
DEMANGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Héricourt-en-Caux
Nom, Prénom(s)
BUQUET SANDRINE , ELIANE , CHRISTIANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Cliponville
Nom, Prénom(s)
CHEMSI FARAJ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Lindebeuf
Nom, Prénom(s)
CHERON LUCIE , MELANIE , LOUISE
Nom d'usage
VERVAEKE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1989
Commune de résidence
Yerville
Nom, Prénom(s)
DROUIN MURIEL , DENISE , ALICE
Nom d'usage
DUFOUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
Boudeville
Nom, Prénom(s)
DUBOIS JULIETTE , FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Yvetot
Nom, Prénom(s)
FOLLAIN MELANIE , PASCALE , MICHELE
Nom d'usage
HIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1983
Commune de résidence
Normanville
Nom, Prénom(s)
FOREY ANNE , MADELEINE , JEANNE
Nom d'usage
LEGAGNEUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
MINAZZI XAVIER , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Neville
Nom, Prénom(s)
PERROTTE JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Doudeville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/08/1991
Siret
38325844900024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction exploitation location gestion de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition construction exploitation location gestion de tous biens immobiliers
Adresse
16 PL DE LA MAIRIE
76560 , HERICOURT-EN-CAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/08/1991
Siret
38325844900016
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
RTE DU BERCAIL
76560 , HERICOURT-EN-CAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Saint Valéry en Caux a été rattaché au tribunal de commerce de Rouen par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret No 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 700 000.00 FRF Nouveau montant : 259 163.33 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).