Entreprise : ENITEC - SIREN 383 154 069
Identité
(Entreprise radiée le 22/08/2017)
Dénomination
ENITEC
SIREN (siège)
383 154 069
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1991
Date de fin de la personne morale
26/12/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
RTE DU PONT VII 76600 LE HAVRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALOT THIERRY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
DUNKERQUE
Nom, Prénom(s)
BLEUEZ ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARCQ EN BAROEUL
Nom, Prénom(s)
MARKARIAN MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
VALENCE
Dénomination
DK DEVELOPPEMENT
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Fort Mardyck
Dénomination
KPMG ENTREPRISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
DUNKERQUE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
38315406900033
Code APE
742C
Adresse
RUE DES CLAIRES
50460 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE ATONIUM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1991
Siret
38315406900025
Enseigne
ENITEC
Code APE
742C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Les études devis mètres engineering pour constructions installations et entretien de tous immeubles ouvragés et matériels industriels marines portuaires commerciaux ou autres
Adresse
11 RUE rue du Pont VII
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
38315406900041
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
RTE DU PONT VII
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3994
Date d'ajout
22/08/2017
Description
Radiation du RCS le 22/08/2017 avec effet au 20/07/2017 radiation par suite de clôture de la liquidation - actes déposés le 22/08/2017 - les affiches de normandie du 02/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6399
Date d'ajout
30/12/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/12/2016 Liquidateur : DK DEVELOPPEMENT (SAS) Le siège de la liquidation est fixé au domicile du Liquidateur à savoir : route Express 59430 Fort Mardyck - Actes déposés le 30/12/2016 Journal d'annonces légales : LES AFFICHES DE NORMANDIE en date du 28/12/2016
Numéro d'observation
2559
Date d'ajout
05/06/2002
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA EN SAS DEPART D'UN ADMINISTRATEUR : VM EXPANSION REPRESENTEE PAR MR MICHEL MARKARIAN NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION : MONSIEUR MICHEL MARKARIAN ANCIEN ADMINISTRATEUR ET DIRECTEUR GENERAL : MR THIERRY MALOT DEVIENT MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION ANCIEN ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU DIRECTEUR GENERAL : MR DURUT MARC DEVIENT PRESIDENT ET MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : SA SOCODIT NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR DOMINIQUE DUFOUR ACTES DEPOSES LE 24/05/2002 - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 08/05/2002 Date d'effet : 16/04/2002
Numéro d'observation
3211
Date d'ajout
29/09/1995
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT DU 11 RUE DU PONT V AU HAVRE A LA RUE DU PONT VII, MEME VILLE - ACTES DEPOSES LE 04/09/95 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 30/08/95 - A COMPTER DU 01/08/95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT ACTES CONSTITUTIFS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).