Entreprise : EARL DE LA POINTE - SIREN 383 085 917
Identité
Dénomination
EARL DE LA POINTE
SIREN (siège)
383 085 917
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1991
Début d’activité
04/09/1991
Date de fin de la personne morale
02/10/2041
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural.
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
137632 EUR
Adresse du siège
8 CHE CHEMIN DE LA POINTE 97414 ENTRE DEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURPIN CLAUDE , JEAN , MAX
Qualité
Gérant, Membre non salarié participant aux travaux
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
ENTRE-DEUX
Nom, Prénom(s)
TURPIN GUILLAUME , YANN
Qualité
Membre non salarié participant aux travaux
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1992
Commune de résidence
Entre-Deux
Nom, Prénom(s)
TURPIN VINCENT , FLORIAN
Qualité
Membre non salarié participant aux travaux
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1994
Commune de résidence
Entre deux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/09/1991
Siret
38308591700029
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Nature de l'établissement
Agricole, Commerciale
Activité principale
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, Culture de la canne à sucre, Culture de fruits tropicaux et subtropicaux, Élevage de volailles
Autres Activités
Exploitation des biens agricoles apportés ou mis a sa disposition par les associés
Adresse
8 CHE CHEMIN DE LA POINTE
97414 , ENTRE DEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/09/1991
Siret
38308591700011
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Activité principale
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
30 RUE JULIUS HOARAU
97414 , ENTRE-DEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
998
Date d'ajout
24/02/2009
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ancienne mention : 30 rue Julius Hoarau 97414 Entre Deux nouvelle mention : 8 chemin de la Pointe 97414 Entre Deux Modification capital social : Ancienne mention : 122 431.81 euros Nouvelle mention : 122 432 euros Transformation forme juridique de la société : Ancienne mention : Gaec Nouvelle mention : Earl Modification dénomination : Ancienne mention : Gaec reconnu de la mare entre deux nouvelle mention : Earl de la pointe Modification gérance : Démission de Mr Turpin Jocelyn en qualité de gérant Mr Turpin Jean-Max Claude demeuré gérant associé unique Date d'effet : 01/12/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1173
Date d'ajout
09/07/2003
Description
Suivant Pv age du 01/01/2003 et à compter du même jour, démission de Mr. Turpin Charles Didier de sa qualité de gérant au sein de la société.
Numéro d'observation
1510
Date d'ajout
26/04/2001
Description
Démission de M. Turpin Thierry Jean-jacques de ses fonctions d'associé gérant et modification de l'adresse de l'associé gérant sus nomme ancienne mention : Rue Dijoux 97414 Entre-Deux Nouvelle mention : 8 rue Julius Hoarau 97414 Entre-Deux à compter du 12/03/98
Numéro d'observation
3009
Date d'ajout
03/12/1999
Description
À compter du 09/06/97 changement de numérotation de rue suite a une décision de la mairie - ancienne mention : 8 rue Julius Hoarau 97414 Entre Deux - nouvelle mention : 30 rue Julius Hoarau 97414 Entre Deux.
Numéro d'observation
1509
Date d'ajout
23/10/1997
Description
Augmentation du capital social ancienne mention : 185400 Ff nouvelle mention : 803100 Ff nomination de M. Turpin Jocelyn Henri en tant que co gérant à compter du 16/07/97
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 803 100.00 FRF nouveau montant : 122 431.81 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).