Entreprise : SERM INDUSTRIE - SIREN 383 078 847
Identité
Dénomination
SERM INDUSTRIE
SIREN (siège)
383 078 847
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1991
Date de fin de la personne morale
29/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
43 BD DU 14 JUILLET 13500 MARTIGUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AVENUE SALVADOR ALLENDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NUZZO NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
LA FARE LES OLIVIERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/11/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/09/1991
Siret
38307884700019
Code APE
283C
Origine du fonds
Création
Activité principale
TUYAUTERIE, CHAUDRONNERIE, NEGOCE DE TUYAUX ET DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ACHAT, VENTE ET TOUTES PRESTATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES D'ELECTRICITE, PLOMBERIE, SERRURERIE, MACONNERIE, POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS
Adresse
43 BD BD. DU 14 JUILLET NUMERO 43 ET AVENUE SALVADOR ALLENDE
13500 , MARTIGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AVENUE SALVADOR ALLENDE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21066
Date d'ajout
21/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 21/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20786
Date d'ajout
24/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
8928
Date d'ajout
08/07/2016
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance du 06/07/2016, Le Président du Tribunal de Commerce désigne la SCP EZAVIN-THOMAS prise en la personne de Me Nathalie THOMAS 1, rue Alexandre MARI 06359 NICE CEDEX 4 en remplacement de Maître Pierre-Louis EZAVIN. Date d'effet : 06/07/2016 Date d'effet : 06/07/2016
Numéro d'observation
339
Date d'ajout
11/01/2005
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/01/2005, Monsieur Patrice CAILLAT A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 10/01/2005 Date d'effet : 10/01/2005
Numéro d'observation
460
Date d'ajout
09/01/2002
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 08/01/2002, Monsieur Michel LAULAN A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 08/01/2002
Numéro d'observation
3399
Date d'ajout
11/04/2000
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/04/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR REQUETE, A PRONONCE LE REMPLACEMENT DE MAITRE GUY MARIANI ES-QUALITE, PAR Me Pierre Louis EZAVIN 1 RUE ALEXANDRE MARI 06300 NICE DATE D'EFFET : 10/04/2000 Date d'effet : 10/04/2000
Numéro d'observation
352
Date d'ajout
11/01/2000
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 10/01/2000, Monsieur Marc ANTITOMASO A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 10/01/2000
Numéro d'observation
9979
Date d'ajout
30/12/1997
Description
VENTE DU FONDS A SARL ENTREPRISE REALISATION MONTAGE MAINTENANCE "ER2M" A COMPTER DU 17 NOVEMBRE 1997
Numéro d'observation
8623
Date d'ajout
07/11/1997
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 05/11/97, LE TRIBUNAL ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE AU PROFIT DE ENTREPRISE REALISATION MONTAGE MAINTENANCE ER2M RN 96 ZA LES BASTIDES BLANCHES 04220 STE TULLE ET NOMME COMMISSAIRE EXECUTION DU PLAN :Me Guy MARIANI A COMPTER DU 05/11/97
Numéro d'observation
6923
Date d'ajout
09/09/1997
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 05/09/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I - REGIME GENERAL), DESIGNE EN QUALITE DE : JUGE(S) COMMISSAIRE(S) ....... : Monsieur Maurice BERNARD REPRESENTANT(S) DES CREANCIERS : Me Dominique RAFONI 7 RUE JOSEPH D'ARBAUD BP 690 13095 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 ADMINISTRATEUR(S) ............ : Me Guy MARIANI 10, cours Mirabeau 13100 AIX-EN-PROVENCE AVEC MISSION D'ASSISTANCE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 29/08/97.
Numéro d'observation
6653
Date d'ajout
29/08/1997
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE LE 29/08/97. A COMPTER DU 29/08/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).