Entreprise : B.P.M. - SIREN 383 074 838
Identité
Dénomination
B.P.M.
SIREN (siège)
383 074 838
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1991
Début d’activité
14/08/1991
Date de fin de la personne morale
30/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524 EUR
Adresse du siège
21 RUE LES MICHELLES 03380 HURIEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN GANOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERDIER MYLENE , ISABELLE , SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
VERDIER PASCAL , BRUNO , DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris 20
Nom, Prénom(s)
VERGNE BERNADETTE , SOLANGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Huriel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/08/1991
Siret
38307483800020
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers.
Adresse
21 RUE LES MICHELLES
03380 , HURIEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MOULIN GANOT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/09/1991
Siret
38307483800012
Code APE
702A
Adresse
LES CHATRES
03420 , MAZIRAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
11/01/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/12/2009 : Nouveau : VERDIER Pascal Bruno Didier, Associé Société Civile Nouveau : VERDIER Mylène Isabelle Sylvie, Associé Société Civile Changement de qualité : VERGNE Bernadette Solange, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).