Entreprise : G.T. INDUSTRIES - SIREN 383 033 818
Identité
Dénomination
G.T. INDUSTRIES
SIREN (siège)
383 033 818
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1991
Date de fin de la personne morale
22/09/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
28150 OUARVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OUARVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER-CHAMARD -
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LE MANS
Nom, Prénom(s)
THOMAS JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
HURE SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
VERSAILLES
Nom, Prénom(s)
PAUTY GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
ARVEYRES
Nom, Prénom(s)
HURE JEAN , CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
VERSAILLES
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Dénomination
SAFEGUARD EUROPE S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/09/1991
Siret
38303381800014
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION ET LA GESTION, POUR SON PROPRE COMPTE, DE TOUTES VALEURS MOBILIERES ET DE TOUS BIENS OU DROITS, MEUBLES OU IMMEUBLES, MEME CEUX DONT LA PROPRIETE SERAIT DEMEMBREE. LA PRISE DE PARTICIPATIONS OU D'INTERETS DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, FINANCIERES OU CIVILES. TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES ADMINISTRATIFS, COMPTABLES, INFORMATIQUES ET DE MARKETING AU PROFIT DES SOCIETES DANS LESQUELLES ELLE DETIENDRA UNE PARTICIPATION.
Adresse
28150 , VOVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OUARVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2334
Date d'ajout
18/05/1998
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/05/98 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A DESIGNE Philippe MARTIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET A SON DEFAUT Denis CHAPET
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2477
Date d'ajout
20/07/1993
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A PRONONCE UN JUGEMENT D'ARRET PLAN PAR CESSION TOTALE DES ACTIFS DE LA SOCIETE ROUGET AU PROFIT DE LA SOCIETE CHAPEL
Numéro d'observation
2199
Date d'ajout
25/06/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22.06.93, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES A OUVERT LA PROCEDURE DU REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE : "GT INDUSTRIES" LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE PROVISOIREMENT AU 26.02.93 A NOMME PHILIPPE MARTIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET JEAN CHAUVIN EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MAITRE GUY PIERRAT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 12 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY 28000 CHARTRES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR MAITRE ANNIE HAUCOURT-VANNIER REPRESENTANT DES CREANCIERS 16 PLACE DES EPARS 28000 CHARTRES EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS, ET A DECLARE CETTE PROCEDURE COMMUNE A CELLES OUVERTES A L'EGARD DE LA SA ROUGET ET LA SA COBAM, A COMPTER DU 22.06.93
Numéro d'observation
1918
Date d'ajout
14/06/1993
Description
PAR DECLARATION ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES LE 14.06.1993, MONSIEUR JEAN-CLAUDE HURE AGISSANT EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SA GT INDUSTRIES AU CAPITAL DE 250.000 FRANCS DONT LE SIEGE SOCIAL EST A 28150 VOVES OUARVILLE, A DECLARE ES QUALITE QU'IL A CESSE PROVISOIREMENT SES PAIEMENTS A LA DATE DU 11.06.1993. IL A ES QUALITE SOLLICITE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).