Entreprise : SCI DAJ - SIREN 383 013 265
Identité
Dénomination
SCI DAJ
Sigle
S.C.I. DAJ
SIREN (siège)
383 013 265
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1991
Début d’activité
10/08/1991
Date de fin de la personne morale
22/09/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION & EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION D'ECHANGE D'APPORT OU AUTREMENT...
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 AV BERNARD PALISSY 47400 TONNEINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCUING JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/08/1991
Siret
38301326500012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATION & EXPLOITATION PAR BAIL LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION D'ECHANGE D'APPORT OU AUTREMENT...
Adresse
10 AV BERNARD PALISSY
47400 , TONNEINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TONNEINS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/1993
Siret
38301326500020
Code APE
702A
Adresse
AV DU MARECHAL JUIN
47400 , TONNEINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10733
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Radiation du RCS le 06/11/2019 avec effet au 06/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7283
Date d'ajout
31/07/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 30/07/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marmande ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
838
Date d'ajout
10/05/1994
Description
TRANSFERT DU SIEGE & PRINCIPAL DE RUE DU MARECHAL JUIN 47400 TONNEINS (SUPPRIMES) A 10 AVENUE BERNARD PALISSY 47400 TONNEINS - MODIFICATION DE LA GERANCE : DEMISSION DE MME FERAL FIANCETTE & NOMINATION EN REMPLACEMENT DE M DUCUING JEAN LOUIS - LE TOUT A COMPTER DU 21/02/1994 (LE COURRIER FRANCAIS DU 22/04/94)
Numéro d'observation
273
Date d'ajout
18/02/1993
Description
CHANGEMENT DE GERANT : NOMINATION DE MME FERAL FRANCETTE EN REMPLACEMENT DE MR DUCUING ANDRE ET DE MME DUCUING JACQUELINE - TRANSFERT DE SIEGE ET PRINCIPAL DE 10 AV BERNARD PALISSY 47400 TONNEINS (SUPPRIME) A RUE DU MAL JUIN 47400 TONNEINS, LE TOUT A COMPTER DU 13/01/93 (COURRIER FRANCAIS DU 12/02/93)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIRET : 383 013 265 00012 CODE NAF 702A location de logements LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).