Entreprise : SCI DES PEUPLIERS - SIREN 382 867 919
Identité
Dénomination
SCI DES PEUPLIERS
Sigle
SCI DES PEUPLIERS
SIREN (siège)
382 867 919
Date d'immatriculation au RNE
06/09/1991
Début d’activité
12/07/1991
Date de fin de la personne morale
05/09/2041
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
En France ou à l'étranger:Acquisition propriété de ts terrains d'immeubles à usage industriel commercial de dépôt d'habitation ou bureaux Construction aménagement exploitation de ces immeubles et généralement Ttes Oper. S'y rattachant directement ou indirectement notamment la propriété et l' administration d'un immeuble sis à bourg-Achard
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
RUE DES PEUPLIERS 27310 BOURG-ACHARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HONNET JONATHAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Puteaux
Nom, Prénom(s)
HONNET NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Bourg-Achard
Nom, Prénom(s)
HONNET LAURENT , FRANCOIS , YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Bourg-Achard
Nom, Prénom(s)
HONNET JONATHAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
PORTE CHRISTINE , SUZANNE , FRANCOISE
Nom d'usage
HONNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Bourg-Achard
Dénomination
SC LA FORET
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bourg-Achard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/07/1991
Siret
38286791900013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
En France ou à l'étranger:Acquisition propriété de ts terrains d'immeubles à usage industriel commercial de dépôt d'habitation ou bureaux Construction aménagement exploitation de ces immeubles et généralement Ttes Oper. S'y rattachant directement ou indirectement notamment la propriété et l' administration d'un immeuble sis à bourg-Achard
Autres Activités
En France ou à l'étranger:Acquisition propriété de ts terrains d'immeubles à usage industriel commercial de dépôt d'habitation ou bureaux Construction aménagement exploitation de ces immeubles et généralement Ttes Oper. S'y rattachant directement ou indirectement notamment la propriété et l' administration d'un immeuble sis à bourg-Achard
Adresse
RUE DES PEUPLIERS
27310 , BOURG-ACHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
603
Date d'ajout
23/03/2016
Description
Réduction de capital à compter du 26/12/2015 Ancien : 341973,64 EUR Nouveau : 150000 EUR Modification relative aux associés à compter du 26/12/2015 : Nouveau : HONNET Guillaume, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HONNET Jonathan, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HONNET Nicolas, Associé indéfiniment responsable Nouveau : HONNET Stéphanie, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 243 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 341 973.64 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).