Entreprise : SCI DES POPINS - SIREN 382 799 807
Identité
Dénomination
SCI DES POPINS
SIREN (siège)
382 799 807
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1991
Début d’activité
12/07/1991
Date de fin de la personne morale
26/08/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles dont elle peut devenir propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
92993.9 EUR
Adresse du siège
LES POPINS 18380 IVOY-LE-PRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARION RENE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1936
Commune de résidence
Saint-Germain-En-Laye
Nom, Prénom(s)
SANSON MARIE-FRANCE
Nom d'usage
MARION
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/07/1991
Siret
38279980700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles dont elle peut devenir propriétaire
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles dont elle peut devenir propriétaire
Adresse
LES POPINS
18380 , IVOY-LE-PRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 610 000.00 FRF nouveau montant : 92 993.90 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).