Entreprise : SCI LES DUQUETS - SIREN 382 767 697
Identité
Dénomination
SCI LES DUQUETS
SIREN (siège)
382 767 697
Date d'immatriculation au RNE
21/08/1991
Début d’activité
21/08/1991
Date de fin de la personne morale
20/08/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A ST LOUP D'ORDON
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
89330 SAINT LOUP D'ORDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUHLEGGER JEANNINE NEE JOUANNEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Loup-d'Ordon
Nom, Prénom(s)
MUHLEGGER OLIVIER JACQUES MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Saint-Loup-d'Ordon
Nom, Prénom(s)
MUHLEGGER YVETTE NEE RIGAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Montreuil Sous Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/08/1991
Siret
38276769700016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A ST LOUP D'ORDON
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT D'UN IMMEUBLE SIS A ST LOUP D'ORDON
Adresse
LES DUQUETS
89330 , SAINT LOUP D'ORDON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/08/1991
Description
Historique des observations depuis le 21/08/1991 : Dépôt de l'acte au Greffe le : 21/08/1991 Publicité au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 18/08/1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).