Entreprise : DANET MOREL - SIREN 382 739 589
Identité
Dénomination
DANET MOREL
SIREN (siège)
382 739 589
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1991
Début d’activité
01/06/1991
Date de fin de la personne morale
16/02/2075
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
activités agricoles
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LE VERGER 56490 GUILLIERS FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL ISABELLE , Brigitte , Marie , Joëlle
Nom d'usage
DANET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
GUILLIERS
Nom, Prénom(s)
DANET JEAN-LUC , MAURICE , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
GUILLIERS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38273958900028
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
COURANT
56490 , MOHON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38273958900010
Code APE
012A
Adresse
LD COURANT
56490 , MOHON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4925
Date d'ajout
06/10/2006
Description
Transformation de la société TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL - ANCIENNE DENOMINATION : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DANET - MOREL - NOUVELLE DENOMINATION : DANET - MOREL - PROROGATION DE LA DUREE DE LA SOCIETE DE 20 ANS - SUPPRESSION DU NOM COMMERCIAL. Date d'effet : 15/06/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5043
Date d'ajout
09/11/2004
Description
Modification autre DEMISSION DE MMR GRIPPON COLETTE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE. Date d'effet : 02/07/2004
Numéro d'observation
559
Date d'ajout
06/02/2001
Description
Modification autre CAPITAL REDUIT DE 1 700 000 FRANCS A 654 000 FRANCS PUIS AUGMENTE A 655 957 FRANCS, CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS : 100 000 EUROS, CO-GERANT PARTANT : MR MOREL CLAUDE, NOUVEAU NOM COMMERCIAL : GAEC DANET-MOREL, A COMPTER DU 31/12/2000. Date d'effet : 31/12/2000
Numéro d'observation
2336
Date d'ajout
29/06/1995
Description
Modification autre - REALISATION DEFINITIVE DE LA FUSION PAR ABSORPTION DU GAEC DU VERGER (RCS VANNES B 340 474 097) PAR PROCES-VERBAL DU 1ER JUIN 1994. - ACTIF NET APPORTE : 800 000 FRANCS. - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 900 000 FRANCS A 1 700 000 FRANCS. - ANCIENNE DENOMINATION : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RE- CONNU DE COURANT, - NOUVELLE DENOMINATION : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RE- CONNU DANET - MOREL. - NOMINATION DE MME DANET LEONTINE ET DE MR DANET JEAN LUC EN QUALITE DE CO-GERANTS. - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE MOHON (56490), COURANT A GUILLIERS (56490), LE VERGER, A COMPTER DU 01/06/1994. LE GAEC CONSERVE UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A MOHON (56490), COURANT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).