Entreprise : SCI LES HAUTS MALENCONS - SIREN 382 717 379
Identité
(Entreprise radiée le 25/08/2020)
Dénomination
SCI LES HAUTS MALENCONS
SIREN (siège)
382 717 379
Date d'immatriculation au RNE
24/10/2008
Date de fin de la personne morale
23/10/2050
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Capital social
306727.42 EUR
Adresse du siège
BD ALBIN DURAND 84260 SARRIANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR CHAUVIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
SARRIANS
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN-LOMAGNO PASCALE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
SARRIANS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/08/1991
Siret
38271737900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE LA JOUISSANCE ET L' ADMINISTRATION DES IMMEUBLES ET DROITS IMMOBILIERS A DESTINATION AGRICOLE APPORTES PAR LES ASSOCIES ET CEUX ACQUIS PAR LA SOCIETE
Adresse
BD 42 BOULEVARD ALBIN DURAND
84260 , SARRIANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR CHAUVIN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2000
Siret
38271737900020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 CRS JEAN JAURES
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ BANQUE CHAIX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19364
Date d'ajout
25/08/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 25/08/2020 avec effet au 25/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5816
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 23 SEPTEMBRE 2008 A SARRIANS 84260 42 BOULEVARD ALBIN DURAND FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARPENTRAS LE 20 AOUT 1991 PUBLICATEUR : SEMAINE PROVENCE DU 19 JUILLET 1991 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN GERANT : MANNINI JEAN PIERRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).