Entreprise : INPACT - SIREN 382 617 777
Identité
Dénomination
INPACT
SIREN (siège)
382 617 777
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1995
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
24/09/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Recherche développement fabrication et commercialisation dans le monde entier de tous matériaux.
Code APE
2059Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Capital social
883750 EUR
Adresse du siège
265 RUE DE LA VOLTA 73600 SAINT-MARCEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POMBLIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALBEN IRINA , GEORGINA
Nom d'usage
SANDULACHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Venthon
Nom, Prénom(s)
MARSAN DIDIER , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Baldoph
Nom, Prénom(s)
WU JIAN , GUO , PRENOM , USUEL , JACK
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
FREMONT CA 94539
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38261777700026
Code APE
2059Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Recherche développement fabrication et commercialisation dans le monde entier de tous matériaux.
Adresse
265 RUE DE LA VOLTA
73600 , SAINT-MARCEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POMBLIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38261777700018
Code APE
514S
Adresse
2 RUE DES ESSARTS
38610 , GIERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI MAYENCIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/03/2016
Description
Adresse exacte du Siège - Etablissement principal, 265 rue de la Volta, Pomblière, 73600 SAINT MARCEL suite à nouvel adressage de la Mairie
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/11/2004
Description
--- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SA à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE EN SA à CONSEIL D'ADMINISTRATION ANCIENNE MENTION : PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : Mr Philippe MERE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : STE BANEXI VENTURES PARTNERS, représentée par Mr Philippe MERE - STE FINANCIERE DES CRISTAUX, représentée par Mr Joseph MACHIAH - STE INNOVACOM GESTION, représentée par Mr Jérome LECOEUR - MEMBRES DU DIRECTOIRE : Mr >Didier MARSAN ET Mr Guty JACOB - NOUVELLE MENTION : ADMINISTRATEURS : MR Didier MARSAN - Mr Guy JACOB - Mme Marie- ChANTAL BUTHOD GARCON - ET Mr Didier MARSAN a été nommé PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - DATE D'EFFET : 30/07/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/09/1995
Description
Historique des observations depuis le 25/09/1995 : --- DATE DEPOT AU GREFFE CONSTITUTION GREFFE DE GRENOBLE LE 23.07.91 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 12.07.91 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE GIERES A POMBLIERES PUB DU TRANSFERT LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE LE 01.09.95 PUBLICATION DANS L'ESSOR SAVOYARD DU 08.09.96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).