Entreprise : SCI LA MAREE PICARDE - SIREN 382 556 520
Identité
(Entreprise radiée le 15/04/2019)
Dénomination
SCI LA MAREE PICARDE
SIREN (siège)
382 556 520
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1991
Date de fin de la personne morale
30/07/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
12195.92 EUR
Adresse du siège
4 RUE DUQUESNE 80410 CAYEUX-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUESNEL DAMIEN , ANDRE , BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Nom, Prénom(s)
QUESNEL PATRICE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Ngaparou Mbour
Nom, Prénom(s)
QUESNEL GAETAN , ANDRE , PATRICE , DAMIENS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Villelongue-de-la-Salanque
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38255652000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, propriété, la construction-vente, l'aliénation, l'administration et l'exploitation par bail, tous placements de capitaux sous toutes formes.
Adresse
4 RUE 4 Rue Duquesne
80410 , Cayeux-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003405
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Radiation en date du 15/04/2019 - Clôture des opérations de liquidation 18/03/2019 (Assemblée générale en date du 18/03/2019).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000625
Date d'ajout
21/01/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/12/2018 - Siège de la liquidation : 177 Rue du Maréchal Foch 80410 CAYEUX-SUR-MER - Publicité dans un journal d'annonces légales : Picardie la Gazette du 22/01/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
=== Refonte de la carte judiciaire 2009 (TC) === : Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Abbeville a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).