Entreprise : HOLDING FRANCE CANADA SA - SIREN 382 519 494
Identité
Dénomination
HOLDING FRANCE CANADA SA
SIREN (siège)
382 519 494
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1991
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
15/07/2090
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés et entreprises gestion et cession de ces participations dans toutes leurs formes. Création, achat, vente et exploitation de tout établissement ou fonds de commerce d'hôtels et/ou restaurants.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
165 RUE DE ROME 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Caron LISE , EVA , YVONNE
Nom d'usage
Legros
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lechevalier DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Legros JEAN-CLAUDE , MARC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Legros MARIE-CLAUDE , ALINE , MADELEIN
Nom d'usage
Sisto
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SA FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'ORGANISATION - SOCIETE D'EXPERTISECOMPTABLE "FIGESTOR"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38251949400019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés et entreprises gestion et cession de ces participations dans toutes leurs formes. Création, achat, vente et exploitation de tout établissement ou fonds de commerce d'hôtels et/ou restaurants.
Autres Activités
Prise de participations dans toutes sociétés et entreprises gestion et cession de ces participations dans toutes leurs formes. Création, achat, vente et exploitation de tout établissement ou fonds de commerce d'hôtels et/ou restaurants.
Adresse
165 RUE DE ROME
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1991B0943036
Date d'ajout
29/06/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
43476
Date d'ajout
28/06/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :28 DECEMBRE 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).