Entreprise : GFA VILLE AUMONT - SIREN 382 499 325
Identité
Dénomination
GFA VILLE AUMONT
SIREN (siège)
382 499 325
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1991
Début d’activité
01/07/1991
Date de fin de la personne morale
21/07/2051
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Location d'immeubles ruraux
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
103500 EUR
Adresse du siège
LA VILLE AUMONT 22230 ILLIFAUT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAMONIC MARIE-ANNICK , LOUISE , EUGENIE
Nom d'usage
JUHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Merdrignac
Nom, Prénom(s)
JUHEL ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
ILLIFAUT
Nom, Prénom(s)
JUHEL CHRISTOPHE , OLIVIER , LOIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
ILLIFAUT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38249932500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles ruraux
Autres Activités
Location d'immeubles ruraux
Adresse
LA VILLE AUMONT
22230 , ILLIFAUT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Illifaut
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3590
Date d'ajout
21/10/2004
Description
NOMINATION DE MME MARIE-ANNICK HAMONIC EPOUSE JUHEL EN QUALITE DE CO- GERANTE A COMPTER DU 01.07.2004 EN REMPLACEMENT DE MR RAYMOND JUHEL RAYMOND PARTANT A COMPTER DU 30.06.2004 .06 Date d'effet : 01/07/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2913
Date d'ajout
17/09/2001
Description
NOMINATION DE MR CHRISTOPHE JUHEL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MME MARIE ANNICK HAMONIC,DEMISSIONNAIRE. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE DE 482 900 FRS A 690 000 FRS. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PUIS CONVERSION EN EUROS,SOIT UN CAPITAL PORTE DE 103 500 EUROS. Date d'effet : 22/08/2001
Numéro d'observation
2518
Date d'ajout
14/08/1996
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 482 900 FRS A COMPTER DU :10/04/96
Numéro d'observation
2556
Date d'ajout
13/09/1993
Description
TRANSFORMATION DE L'EARL EN GAEC QUI PREND LA DENOMINATION DE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU VILLE AUMONT A COMPTER DU :23/08/93
Numéro d'observation
2112
Date d'ajout
19/07/1993
Description
NOMINATION DE MR JUHEL ERIC EN QUALITE DE GERANT. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 482 800 FRS. A COMPTER DU :01/05/93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).