Entreprise : SCI BATON ROUGE - SIREN 382 445 351
Identité
(Entreprise radiée le 06/05/2019)
Dénomination
SCI BATON ROUGE
SIREN (siège)
382 445 351
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1991
Date de fin de la personne morale
10/07/2041
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
81621.2 EUR
Adresse du siège
52 RUE ST PIERRE 54830 GERBEVILLER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREUSAT CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Verdun
Nom, Prénom(s)
CREUSAT HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Jean d'Angely
Nom, Prénom(s)
CREUSAT COLETTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1934
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Gerbéviller
Nom, Prénom(s)
CREUSAT REMI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Verzenay
Nom, Prénom(s)
CREUSAT VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Paris 14
Nom, Prénom(s)
CREUSAT STANISLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT JULIEN , FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Nom, Prénom(s)
CREUSAT LOUIS , NICOLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Paris 02
Nom, Prénom(s)
CREUSAT ARNAUD , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Paris 13
Nom, Prénom(s)
CREUSAT JEAN-BAPTISTE , VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME GENEVIEVE , SOLANGE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
CREUSAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT CYRILLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Sainte-Luce-Sur-Loire
Nom, Prénom(s)
CREUSAT NATHALIE
Nom d'usage
GUYOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Rilly-la-Montagne
Nom, Prénom(s)
GANDON CHANTAL , MARIE , MADELEINE
Nom d'usage
CREUSAT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CREUSAT MARIE-HELENE
Nom d'usage
COUROT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
CREUSAT CATHERINE
Nom d'usage
DESSERY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Champigny
Nom, Prénom(s)
CREUSAT MARIE-LUCIE
Nom d'usage
MEYER-BISCH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Metz
Nom, Prénom(s)
CREUSAT MARIE-LIESSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Paris 13
Nom, Prénom(s)
CREUSAT MARIE , AIME
Nom d'usage
STROEBEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/04/1991
Siret
38244535100010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriete, gestion, administration, disposition de tous immeubles
Adresse
52 RUE 52 rue Saint-Pierre
54830 , Gerbéviller - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5787
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Radiation du RCS le 06/05/2019 avec effet au 25/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7530
Date d'ajout
07/08/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 23/06/2018 Liquidateur : CREUSAT Christophe Le siège de la liquidation est fixé à : 31 rue Saint-Louis 55100 Verdun Journal d'annonces légales : LES TABLETTES LORRAINES en date du 16/07/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).