Entreprise : SCM ADRENALINE - SIREN 382 442 457
Identité
Dénomination
SCM ADRENALINE
SIREN (siège)
382 442 457
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1991
Date de fin de la personne morale
15/07/2041
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
3 AV GEORGES POMPIDOU 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 9 11 13 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TISON LAURE-MARIE-ANDREE
Nom d'usage
MAHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
AZEMA CHRISTINE , FRANCOISE , GERMAINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
STRENTA ELENA , ELEONORE
Nom d'usage
GAUTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LAMBERET AURORE , MARIE
Nom d'usage
MONTENOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/01/1991
Siret
38244245700018
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens d'exploitation
Adresse
3 AV GEORGES POMPIDOU
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
7 9 11 13 15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6597
Date d'ajout
14/06/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 15/04/2024 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/06/2024
Description
Dissolution à compter du 15/04/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/04/2024, siège de la liquidation : 2 Rue Léo Lagrange 56000 Vannes
Numéro d'observation
6826
Date d'ajout
09/08/2019
Description
Modification relative aux associés à compter du 01/08/2017 : Partant : DEBAILLEUL Patricia, Associé indéfiniment responsable Nouveau : AZEMA Christine, Françoise, Germaine, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
1358
Date d'ajout
14/03/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/12/2011 : Partant : HOUDEAU Maryvonne, Co-Gérante Partant : BROUSSAUD Claudine, Co-Gérante Nouveau : DEBAILLEUL Patricia, Associée Société Civile Nouveau : LACOUDRE Émilie, Associée Société Civile Changement de qualité : CHARTIER Pascale, Co-Gérante devient Co-gérante associée Changement de qualité : MAHIEU Laure, Co-Gérante devient Co-gérante associée
Numéro d'observation
771
Date d'ajout
25/02/2005
Description
Modification autre CAPITAL EFFECTIF PORTE DE 137 EUROS 20 A 180 EUROS - NOUVELLE CO-GERANTE : MME MAHIEU LAURE. Date d'effet : 17/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL STATUTAIRE : 457 EUROS 35 CAPITAL EFFECTIF : 180 EUROS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 457.35 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).