Entreprise : ARAMIS AGENCE IMMOBILIERE - SIREN 382 354 322
Identité
Dénomination
ARAMIS AGENCE IMMOBILIERE
SIREN (siège)
382 354 322
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2003
Début d’activité
17/02/2003
Date de fin de la personne morale
26/05/2090
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, activité de marchand de biens et courtage en operations de banque et en services de paiement.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
126 CHE DE MOUCHAC 32390 SAINTE-CHRISTIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAULUZZI JEAN-LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Montiron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/02/2003
Siret
38235432200036
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, activité de marchand de biens et courtage en operations de banque et en services de paiement.
Autres Activités
Transactions sur immeubles et fonds de commerce, activité de marchand de biens et courtage en operations de banque et en services de paiement.
Adresse
126 CHE DE MOUCHAC
32390 , SAINTE-CHRISTIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/02/2003
Siret
38235432200028
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
RTE DE MAUVEZIN
32200 , GIMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
38235432200010
Code APE
703A
Adresse
ALL FREDERIC MISTRAL
47240 , BON-ENCONTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2360
Date d'ajout
11/06/2020
Description
Suppression partielle d'activité de l'établissement principal situé route de Mauvezin - 32200 Gimont à compter du 30/12/2019: - Ancienne : Transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, activité de marchand de biens et courtage en operations de banque et en services de paiement. - Nouvelle : Transactions sur immeubles et fonds de commerce, activité de marchand de biens et courtage en operations de banque et en services de paiement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
797
Date d'ajout
12/02/2020
Description
Transformation de la société à compter du 30/12/2019 : - Ancienne forme : Société anonyme à conseil d'administration (SACA) - Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLu) La société est réduite à un associé unique à compter du 30/12/2019. Modifications relatives aux dirigeants et aux Commissaires aux Comptes à compter du 30/12/2019 : - Partant : ACETI Sébastien, Administrateur - Partant : DESPAX François, Jeremy, Yvan, Administrateur - Partant : LACLAVERE Gilles, Georges, Henri, Administrateur - Partant : DISCORS Régis, Jean, Georges, Administrateur - Partant : SIMONINI Bernard, Administrateur - Partant : SAINT ARAILLES Véronique, Catherine, Administrateur - Partant : AUBIAN Gisèle, Jocelyne, Administrateur - Partant : CARPENE Cédric, Alain, José, Administrateur - Partant : VALADIE Jean-Louis, Louis, Administrateur - Partant : GERS FARINE (SAS) représentée par CAHUZAC Pierre Gilbert Ludovic, Administrateur - Partant : MUNIESA Patrick, André, Président, Administrateur, Directeur général - Partant : AJC ARSENAL AUDIT (SAS), Commissaire aux Comptes Titulaire - Partant : MARTIN Jacques, Commissaire aux Comptes Suppléant - Changement de qualité : PAULUZZI Jean-Luc, Administrateur devient Gérant non associé
Numéro d'observation
927
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/12/2018 : Nouveau : ACETI Sébastien, Administrateur
Numéro d'observation
514
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Nomination d'administrateurs à compter du 27/11/2017 : Nouveau : CARPENE Cédric, Alain, José, Administrateur Nouveau : AUBIAN Gisèle née DARIES, Administrateur Nouveau : SAINT ARAILLES Véronique née WACH, Administrateur Nouveau : SIMONINI Bernard, Administrateur Nouveau : DISCORS Régis, Jean, Georges, Administrateur Nouveau : LACLAVERE Gilles, Georges, Henri, Administrateur Nouveau : DESPAX François, Jeremy, Yvan, Administrateur
Numéro d'observation
4268
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Modifications relatives aux dirigeants à compter du 24/10/2017 : - Partant : DULONG Christian, Administrateur - Nouveau : MUNIESA Patrick, André, Président Directeur général et Administrateur - Changement de qualité : VALADIE Jean-Louis, Louis, Président Directeur Général et Administrateur, reste Administrateur
Numéro d'observation
3211
Date d'ajout
23/08/2017
Description
Modifications relatives aux dirigeants à compter du 01/08/2017 : Partant : MUNIESA Patrick, Directeur général, Président du conseil d'administration Changement de qualité : VALADIE Jean-Louis, Administrateur, Louis, devient Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général
Numéro d'observation
563
Date d'ajout
01/02/2017
Description
Changement de représentant permanent d'une personne morale administrateur à compter du 28/11/2016 : Modifié : GERS FARINE (SAS) représentée par CAHUZAC Pierre, Administrateur, demeurant 32390 Sainte-Christie, en remplacement de BARADA Guy
Numéro d'observation
1916
Date d'ajout
03/05/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/03/2016 : Partant : BARADA Guy, Administrateur Nouveau : VALADIE Jean-Louis, Administrateur Changement de qualité : GERS FARINE représentée par BARADA Guy, Marceau, Administrateur Modifié : AJC ARSENAL AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 19 rue de l'Arsenal - 33000 Bordeaux
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).