Entreprise : KASA - SIREN 382 284 396
Identité
Dénomination
KASA
SIREN (siège)
382 284 396
Date d'immatriculation au RNE
15/06/2007
Début d’activité
31/05/1991
Date de fin de la personne morale
14/06/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION SOIT PAR VOIE DE LOCATION SOIT EN JOUISSANCE DIRECTE DE TOUS IMMEUBLES.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
LA VALLEE DOUARD 28500 CHERISY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHON MAGALI , ANGELIQUE
Nom d'usage
FAURE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
CHARTRES
Nom, Prénom(s)
FAURE PIERRE , ERIC , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
CHARTRES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/1991
Siret
38228439600027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ET GESTION SOIT PAR VOIE DE LOCATION SOIT EN JOUISSANCE DIRECTE DE TOUS IMMEUBLES.
Autres Activités
ACQUISITION ET GESTION SOIT PAR VOIE DE LOCATION SOIT EN JOUISSANCE DIRECTE DE TOUS IMMEUBLES.
Adresse
LA VALLEE DOUARD
28500 , CHERISY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/1991
Siret
38228439600019
Code APE
702A
Adresse
99 ILE ROYALE
27540 , IVRY-LA-BATAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1019
Date d'ajout
15/06/2007
Description
AUX TERMES DE L'AGM DU 05/06/2007, IL A ETE DECIDE : - UNE MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES DE LA SOCIETE, A COMPTER DU 05/06/2007 : PARTANT : MONSIEUR ALBERT POULAIN, ASSOCIE GERANT. PARTANT : MADEMOISELLE SANDRINE POULAIN, ASSOCIEE. PARTANT : MADEMOISELLE KARINE POULAIN, ASSOCIEE. NOUVEAU : MONSIEUR PIERRE ERIC FAURE, GERANT ASSOCIE. NOUVEAU : MADAME MAGALI FAURE NEE BLANCHON, GERANT ASSOCIE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DES ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX N° 2007 A 584 DU 15/06/2007. AUCUNE ACTIVITE N'EST MAINTENUE DANS LE RESSORT DE L'ANCIEN SIEGE. L'ECHO REPUBLICAIN DU 16/06/2007. LE REVEIL NORMAND 27 DU 20/06/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).