Entreprise : STANDING MARBRES - SIREN 382 230 969
Identité
Dénomination
STANDING MARBRES
Sigle
SFSM
SIREN (siège)
382 230 969
Date d'immatriculation au RNE
25/06/1991
Début d’activité
31/03/1994
Date de fin de la personne morale
24/06/2090
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Fabrication et vente de matériaux de construction, prestations de ponçage et entretien des sols et accessoirement prestations de pose.
Code APE
2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
LD LES PIERRES 53290 GREZ-EN-BOUERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRILLET LIONEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Grez-en-Bouère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/1994
Siret
38223096900018
Code APE
2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et vente de matériaux de construction, prestations de ponçage et entretien des sols et accessoirement prestations de pose.
Adresse
LD LES PIERRES
53290 , GREZ-EN-BOUERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5561
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Radiation du RCS le 25/09/2019 avec effet au 25/09/2019 Clôture pour insuffisance d'actifs suivant jugement en date du 25/09/2019. Disparition.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
994
Date d'ajout
14/02/2019
Description
Changement de juge-commissaire En date du 12/02/2019, Le Président du Tribunal de Commerce de LAVAL a désigné Mr François GROUSSARD, en qualité de Juge Commissaire en remplacement de Mr Stéphane BRIANT dans la procédure STANDING MARBRE (SARL) Date d'effet : 12/02/2019
Numéro d'observation
2170
Date d'ajout
12/04/2018
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 11/04/2018, le Tribunal de Commerce de LAVAL a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné : Juge-commissaire : Mr Stéphane BRIANT / Liquidateur : SELARL GUILLAUME LEMERCIER, représentée par Maître Guillaume LEMERCIER - 7, rue de Paradis - 53000 LAVAL et a fixé au 10/04/2018 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 11/04/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).