Entreprise : DELIVERT - SIREN 382 047 389
Identité
Dénomination
DELIVERT
SIREN (siège)
382 047 389
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1991
Début d’activité
01/05/1991
Date de fin de la personne morale
09/06/2090
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Toutes activités se rapportant au négoce, à la commercialisation, à la fabrication et au conditionnement de tous produits alimentaires
Code APE
1039A - Autre transformation et conservation de légumes
Capital social
302596.09 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DE BISCONTE 56680 PLOUHINEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURIOUX VINCENT , MARIE-CLAUDE , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
FINANCIERE FD
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Armentières
Dénomination
CABINET GORIOUX FARO ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38204738900020
Code APE
1039A - Autre transformation et conservation de légumes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités se rapportant au négoce, à la commercialisation, à la fabrication et au conditionnement de tous produits alimentaires
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE DE BISCONTE
56680 , PLOUHINEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38204738900012
Code APE
741J
Adresse
VILLAGE DE BERRINGUE
56680 , PLOUHINEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/010648
Date d'ajout
25/08/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 25/08/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 15/09/2023. Administrateur judiciaire avec pour mission d'administrer seul l'entreprise : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, CS 76531, 6 cours Raphaël Binet, 35065 Rennes Cedex. Liquidateur judiciaire : SELARL ERWAN FLATRES, 2 rue Dupleix, 56100 Lorient
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/007200
Date d'ajout
02/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lorient en date du 02/06/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire.Administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, CS 76531, 6 cours Raphaël Binet, 35065 Rennes Cedex. Mandataire judiciaire : SELARL ERWAN FLATRES 2 rue Dupleix, 56100 Lorient. Date de cessation des paiements : 15/01/2023
Numéro d'observation
2194
Date d'ajout
27/03/2009
Description
Transmission du patrimoine de la société DELIVERT (382 413 292 - 91 B 366) au profit de la société PROMOTION LEGUMIERE HOLDING (382 047 389 - 91 B 325)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).