Entreprise : SCI SAINT JOSEPH - SIREN 382 034 973
Identité
Dénomination
SCI SAINT JOSEPH
SIREN (siège)
382 034 973
Date d'immatriculation au RNE
23/05/1991
Date de fin de la personne morale
22/05/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
6 PL LOUIS CHAZETTE 69001 LYON 1ER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAZIN ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
EYRAUD- GRIFFET MARYVONNE , ODILE
Nom d'usage
CHAIX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Vaugneray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/07/1996
Siret
38203497300026
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
6 PL LOUIS CHAZETTE
69001 , LYON 1ER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1991
Siret
38203497300018
Code APE
702A
Adresse
62 RUE AUGUSTE COMTE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR BAZIN ERIC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F16/021511
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 28/01/2016 - Siège de la liquidation : 6 Place Louis Chazette 69001 LYON - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Echos du 10/02/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/021511
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Cessation totale d'activité à compter du 28/01/2016
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 31 Octobre 1996 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement de 62 Rue Auguste Comte 69002 LYON au 6 Place Louis Chazette 69001 LYON à compter du 15/07/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).