Entreprise : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ROBIN-PICARD - SIREN 382 033 140
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ROBIN-PICARD
SIREN (siège)
382 033 140
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1991
Début d’activité
01/05/1991
Date de fin de la personne morale
05/06/2090
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
256953 EUR
Adresse du siège
LA POMMERAIE 56140 CARO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICARD ANNE-FRANCOISE
Nom d'usage
ROBIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Caro
Nom, Prénom(s)
ROBIN THIERRY , DANIEL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Caro
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38203314000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de biens immobiliers
Autres Activités
Location de biens immobiliers
Adresse
LA POMMERAIE
56140 , CARO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5619
Date d'ajout
17/11/2008
Description
Transformation de la société à compter du 01/06/2008 Ancienne forme : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Nouvelle forme : Groupement foncier agricole (GFA) Changement de dénomination à compter du 01/06/2008 Ancienne : G.A.E.C. PARTIEL PICARD-ROBIN Nouvelle : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE ROBIN-PICARD Modification d'activité de l'établissement principal situé la Pommeraie - 56140 Caro à compter du 01/06/2008 Ancienne : ELEVAGE DE BOVINS, CULTURES Nouvelle : Location de biens immobiliers Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2008 : Partant : PICARD François-Marie, Co-Gérant Partant : PICARD Marie-Thérèse Andrée Léonie, Co-Gérante Modifié : ROBIN Thierry et ROBIN Anne-Françoise (Co-gérants) : Co-gérants associés
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4273
Date d'ajout
04/10/2004
Description
Modification autre ANCIENNE DENOMINATION : G.A.E.C. AVICOLE DU SOUS BOIS, NOUVELLE DENOMINATION : G.A.E.C. PARTIEL PICARD ROBIN. - ARRET DE L'ACTIVITE OEUFS DU GAEC, L'ACTIVITE EST TRANSFEREE VERS LA SARL AVICOLE DU SOUS BOIS. ACTIVITE DESORMAIS EXERCEE : ELEVAGE DE BOVINS ET CULTURES. Date d'effet : 01/07/2004
Numéro d'observation
3341
Date d'ajout
23/08/2000
Description
Modification autre CO-GERANT PARTANT : MR PICARD FRANCK, CAPITAL REDUIT DE 2 171 000 FRANCS A 1 685 500 FRANCS, CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS : 256 953 EUROS, A COMPTER DU 31/12/1999. Date d'effet : 31/12/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).