Entreprise : COOP DES FRUITS DE LA VALLEE DE L ALTIER - SIREN 381 918 911
Identité
Dénomination
COOP DES FRUITS DE LA VALLEE DE L ALTIER
SIREN (siège)
381 918 911
Date d'immatriculation au RNE
11/06/1991
Début d’activité
01/06/1991
Date de fin de la personne morale
10/06/2090
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Production, transformation, commercialisation et vente des produits ci- dessus définis (fruits, petits fruits, jus de fruits)
Code APE
1107B - Production de boissons rafraîchissantes
Capital social
3658.78 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 48800 ALTIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALME JEAN-LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
BARRIAL CORINNE , MARTHE , CLEMENCE
Nom d'usage
GENTILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Villefort
Nom, Prénom(s)
BENOIT REGIS , ELIAN , HUGUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Cubières
Nom, Prénom(s)
DOLADILLE JEAN-LUC , AIME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Cubières
Nom, Prénom(s)
FOLCHER DIDIER , ELIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
MOULIN FREDERIC , DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
RUAT GHISLAIN , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
TRIADON GUY , JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
VEYRUNES JEAN-PAUL , CAMILLE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
VEYRUNES JOEL , BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Altier
Nom, Prénom(s)
VIALLE ELIAN , JOEL , ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Cubières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1991
Siret
38191891100011
Code APE
1107B - Production de boissons rafraîchissantes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Production, transformation, commercialisation et vente des produits ci- dessus définis (fruits, petits fruits, jus de fruits)
Adresse
MAIRIE
48800 , ALTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
622
Date d'ajout
03/05/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/01/2016 : Partant : DOLADILLE Michel, Trésorier Partant : DE SABOULIN Anne, Secrétaire Partant : MOULIN Jean, Vice-président Changement de qualité : VEYRUNES Joël Bernard, Président devient Administrateur Changement de qualité : FOLCHER Didier Elie, Vice-président devient Président du conseil d'administration Nouveau : VEYRUNES Jean-Paul, Camille, Vice-président du conseil d'administration Nouveau : GENTILE Corinne, Marthe, Clémence, Trésorier Nouveau : RUAT Ghislain, Philippe, Secrétaire Nouveau : BALME Jean-Louis, Administrateur Nouveau : DOLADILLE Jean-Luc, Aimé, Administrateur Nouveau : BENOIT Régis, Elian, Hugues, Administrateur Nouveau : TRIADON Guy, Jean, Marie, Administrateur Nouveau : VIALLE Elian, Joël, André, Administrateur Nouveau : MOULIN Frédéric, Denis, Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 24 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 658.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).