Entreprise : ELIEPRESS - SIREN 381 912 245
Identité
Dénomination
ELIEPRESS
Sigle
ELIEPRESS
SIREN (siège)
381 912 245
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1991
Date de fin de la personne morale
15/05/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
34 RUE CHARLES DE GAULLE 94140 ALFORTVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEREBY RENALD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
BOU HASSIRA XAVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOU HASSIRA ELIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BEREBY GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOU HASSIRA MAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/02/1991
Siret
38191224500028
Enseigne
ELIEPRESS
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet
Adresse
34 RUE 34 Avenue DU GAL DE GAULLE
94140 , Alfortville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
38191224500036
Code APE
930B
Adresse
9 RUE TREILHARD
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
70768
Date d'ajout
27/03/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 26 03 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Kiffer , nom du liquidateur : Me Pellegrini . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27 03 1997
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52336
Date d'ajout
14/06/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 13 06 1996 , la liquidation judiciaire sous le numéro 96j708 , date de cessation des paiements le 13 12 1994 , désigne juge commissaire Mr Kiffer , juge commissaire suppléant Mme François , liquidateur Me Pellegrini 4 le parvis de saint Maur 94100 saint Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
67272
Date d'ajout
21/01/1992
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).