Entreprise : SCEA LE CHATEAU - SIREN 381 867 092
Identité
Dénomination
SCEA LE CHATEAU
SIREN (siège)
381 867 092
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1991
Début d’activité
31/03/1991
Date de fin de la personne morale
09/05/2071
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
POLYCULTURE ELEVAGE "BOVINS VIANDE"
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
ST PAUL 09700 LE VERNET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOULIS REMI , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Le Vernet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/03/1991
Siret
38186709200011
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE ELEVAGE "BOVINS VIANDE"
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
ST PAUL
09700 , LE VERNET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/05/1991
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION "TERRES D'ARIEGE" A COMPTER DU 01/10/96, REDUCTION DE CAPITAL AMENE DE 799 000 F A 40 000 F ; SUITE AU DEPART DE MMES GALY ET BOUSQUET, MR BOUSQUET PIERRE EST NOMME GERANT ; L'EARL EST TRANSFORME EN SCEA ANNONCE LEGALE : TERRES D'ARIEGE DU 08/11/96 Mention du 07/05/2002 : CHANGEMENT DE GERANT : A compter du : 29/03/2002 Ancien gérant : MR BOUSQUET Pierre Nouveau gérant : MR TOULIS François Roland Annonce légale : Croix du Midi 09/05/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).