Entreprise : S.A. DENTOPIC - SIREN 381 839 240
Identité
(Entreprise radiée le 29/05/2002)
Dénomination
S.A. DENTOPIC
SIREN (siège)
381 839 240
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1991
Date de fin de la personne morale
27/05/2090
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
295751.09 EUR
Adresse du siège
90 PL DE L'EGLISE 60250 HONDAINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHIER JEAN-PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Neuville-Saint-Vaast
Nom, Prénom(s)
PERRIGNON DE TROYES MADELEINE
Nom d'usage
TRETOUT
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Hondainville
Nom, Prénom(s)
DUDOT LUCIENNE
Nom d'usage
BERTHIER
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1939
Commune de résidence
Neuville-Saint-Vaast
Nom, Prénom(s)
HAIM MAURICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Gouvieux
Dénomination
SOCIETE CIVILE BERTOUT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Hondainville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/03/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/05/1991
Siret
38183924000011
Code APE
331B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Commercialisation de matériel médical et plus particulièrement de seringues et aiguilles
Adresse
90 PL 90 place de l Eglise
60250 , Hondainville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
14/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 13/06/2017 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Pierre TRETOUT, gérant de la Sarl DENTOPTIC
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/05/2002
Description
Radiation d'office
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
29/05/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 28 /05/2002 prononçant la clôture pour insuffisance d 'actif.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/08/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 7 août 2001 nommant Monsieur Jules HATCHIGUIAN en qu alité de Juge Commissaire en remplacement de Monsi eur Claude VERBREGUE.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/07/2001
Description
Par arrêt du 28 juin 2001, la Cour d'Appel d'Amien s a décidé que les dettes de la SA DENTOPTIC 90 pl ace de l'Eglise à HONDAINVILLE seront supportées p ar Monsieur TRETOUT Jean Pierre demeurant 48 rue d e Mello à Rousseloy. En consé- quence l'a condamné à payer entre les mains de Me Geneviève LEBLANC e s-qualité de liquidateur, la somme de 200 000 Frs
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/01/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 07 /01/1997 nommant Monsieur Claude VERBREGUE en qual ité de Juge Commissaire en remplacement de Monsieu r Gérard LAURENT.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/07/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 02 /07/1996 reportant au 20/08/1994 la date de cessat ion des paiements.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/03/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 19 /03/1996 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME LEBLANC Geneviève 105, rue Henri Pau quet 60100 CREIL
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/02/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 20 /02/1996 ouvrant une Procédure Simplifiée de redre ssement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 18/06/1996. Cessation des paiemen ts en date du 20/02/1996. Juge Commissaire : M LAU RENT Gérard Représentant des Créanciers : ME LEBLA NC Geneviève 105, rue Henri Pauquet 60100 CREIL
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/02/1996
Description
Le 20/02/1996 , au greffe du tribunal de Commerce BEAUVAIS, la société a déclaré avoir cessé ses pai ements le 14/02/1996.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/03/1994
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 23/03/1994.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).