Entreprise : SCI IMAGINE - SIREN 381 834 928
Identité
Dénomination
SCI IMAGINE
SIREN (siège)
381 834 928
Date d'immatriculation au RNE
10/05/1991
Début d’activité
10/05/1991
Date de fin de la personne morale
09/05/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la jouissance et la gestion de tous biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
LD LE PETIT PARIGNE 49112 VERRIERES-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
St Sylvain d'Anjou
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNIER REGIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Verrières-en-Anjou
Nom, Prénom(s)
LAURIN VALERIE
Nom d'usage
BERNIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Verrières-en-Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/05/1991
Siret
38183492800024
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la jouissance et la gestion de tous biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, la jouissance et la gestion de tous biens immobiliers
Adresse
LD LE PETIT PARIGNE
49112 , VERRIERES-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
St Sylvain d'Anjou
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/1991
Siret
38183492800016
Code APE
702A
Adresse
BD JOSEPH BEDIER
49000 , ANGERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE LORETTE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8306
Date d'ajout
16/11/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - REDUCTION DU CAPITAL ANCIEN CAPITAL : 4 000 FRANCS NOUVEAU CAPITAL : 600 EUROS CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ANCIENNE: BERNIER FRERES NOUVELLE: SCI IMAGINE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL DE ANGERS (49000) - CENTRE COMMERCIAL LORETTE BD BEDIER -A- ST SYLVAIN D'ANJOU (49480) - LIEUDIT LE PETIT PARIGNE DEMISSION DE MR BERNIER (FABRICE) DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT CHANGEMENT D'ADRESSE PERSONNELLE DE MR BERNIER (REGIS) Date d'effet : 15/10/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).