Entreprise : SPORT FORM - SIREN 381 817 261
Identité
(Entreprise radiée le 29/12/2021)
Dénomination
SPORT FORM
SIREN (siège)
381 817 261
Date d'immatriculation au RNE
16/05/1991
Date de fin de la personne morale
15/05/2090
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
60 RUE DU DOCTEUR ASSIER 49160 LONGUE-JUMELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
LONGUE JUMELLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/06/1991
Siret
38181726100013
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités se rapportant à la gymnastique, la culture physique, la musculation, les prestations de remise en forme, notamment le sauna et les bains bouillonnants, ainsi que la location de terrains de jeux ou de sports la vente de produits diététiques se rapportant aux activités précitées.
Adresse
60 RUE 60 rue du Docteur Assier
49160 , Longue - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/2021
Description
Dissolution à compter du 27/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 27/09/2021, liquidateur : GIRARD Michel, siège de la liquidation : 60 Rue du Docteur Assier 49160 Longué-Jumelles, parution de la publicité légale : L'Anjou Agricole paru le 17/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33168
Date d'ajout
29/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2021
Numéro d'observation
33167
Date d'ajout
29/12/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 27/09/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
14713
Date d'ajout
18/11/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2748
Date d'ajout
06/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2007 : Partant : GIRARD MAGDELEINE, GÉRANT(E) Nouveau : GIRARD MICHEL, GÉRANT(E) Transformation de la société à compter du 01/10/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) Nouvelle forme : ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EURL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).