Entreprise : SCI DU 8 RUE DES PILLIERS - SIREN 381 817 154
Identité
Dénomination
SCI DU 8 RUE DES PILLIERS
SIREN (siège)
381 817 154
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2021
Début d’activité
30/04/2021
Date de fin de la personne morale
01/12/2120
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, vente, prise en location de tous immeubles et droits immobiliers ainsi que la location-vente de ces immeubles et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
1 BD DU 8 MAI 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1-3
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOIRET PIERRE , JACQUES , ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Athis-Mons
Nom, Prénom(s)
NOIRET LAURENT , JEAN-JACQUES , ROBERT , ALEXANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Athis-Mons
Nom, Prénom(s)
NOIRET THOMAS , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
NOIRET ANNE-SOPHIE , NELLY , BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1990
Commune de résidence
Athis-Mons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2021
Siret
38181715400044
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location, achat, vente immobilière.
Autres Activités
Location, achat, vente immobilière.
Adresse
1 BD DU 8 MAI
16110 , LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1-3
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1991
Siret
38181715400036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 AV DE LA PLAINE
91200 , ATHIS-MONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/1991
Siret
38181715400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
137 AV D'ENGHIEN
93800 , EPINAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/03/2010
Siret
38181715400028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE LA CROIX ST JACQUES
95320 , ST LEU LA FORET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59286
Date d'ajout
03/12/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Angoulême par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/04/2021 du 13 Avenue de la Plaine 91200 Athis-Mons au 1-3 Boulevard du 8 Mai 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
22/07/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
14600
Date d'ajout
22/07/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
29283
Date d'ajout
09/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Bobigny (du 02 avril 1991 au 5 mars 2010) au Greffe de Pontoise. La société ne conserve aucune activité à l'ancien siège.
Numéro d'observation
14600
Date d'ajout
09/03/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Bobigny (du 02 avril 1991 au 5 mars 2010) au Greffe de Pontoise. La société ne conserve aucune activité à l'ancien siège.
Numéro d'observation
29282
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
14600
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).