Entreprise : F6 & CO - SIREN 381 766 260
Identité
Dénomination
F6 & CO
SIREN (siège)
381 766 260
Date d'immatriculation au RNE
17/04/1996
Début d’activité
16/04/1991
Date de fin de la personne morale
16/04/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et exploitation, par location ou autrement, de tous terrains et immeubles acquis ou construits par elle ou de tous droits immobiliers lui appartenant, ainsi que la prise de participation dans toute société détenant un patrimoine immobilier. La détention de participations dans des sociétés exerçants des activités comerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, financières ou immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
12360 EUR
Adresse du siège
5 MTE DES TRAVERS 26400 SAOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DISCHERT FRANCIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
DISCHERT GUILLAUME , BENOIT , JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Hostun
Nom, Prénom(s)
DISCHERT SEBASTIEN , FRANCIS , AMBROISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Saou
Nom, Prénom(s)
DISCHERT WANDA , SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Veigné
Nom, Prénom(s)
TIRARD SYLVIE , FRANCOISE , HENRIETTE
Nom d'usage
DISCHERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Saou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/1991
Siret
38176626000024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation, par location ou autrement, de tous terrains et immeubles acquis ou construits par elle ou de tous droits immobiliers lui appartenant, ainsi que la prise de participation dans toute société détenant un patrimoine immobilier. La détention de participations dans des sociétés exerçants des activités comerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, financières ou immobilières.
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation, par location ou autrement, de tous terrains et immeubles acquis ou construits par elle ou de tous droits immobiliers lui appartenant, ainsi que la prise de participation dans toute société détenant un patrimoine immobilier. La détention de participations dans des sociétés exerçants des activités comerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles, financières ou immobilières.
Adresse
5 MTE DES TRAVERS
26400 , SAOU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1991
Siret
38176626000016
Code APE
516G
Adresse
14 RUE JEAN BERTIN
26000 , VALENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TECHNOPARC HTES FAVENTINES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/024490
Date d'ajout
05/12/2022
Description
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société civile immobilière - SCI SWG 5 Montée des Travers 26400 SAOU, 808 959 555 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Numéro d'observation
480
Date d'ajout
29/07/2004
Description
**CHANGEMENT DE DENOMINATION: ANCIENNE: MEGAO SERVICES NOUVELLE: JRFD SERVICES **CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 19 juillet 2004
Numéro d'observation
480
Date d'ajout
29/07/2004
Description
**CHANGEMENT DE DENOMINATION: ANCIENNE: MEGAO SERVICES NOUVELLE: JRFD SERVICES **CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 19 juillet 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).