Entreprise : IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A - SIREN 381 650 134
Identité
Dénomination
IMMOBILIERE DE TRADITION MFS&A
SIREN (siège)
381 650 134
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1992
Début d’activité
20/03/1991
Date de fin de la personne morale
08/03/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
l'achat, la rénovation, la vente, la gestion de biens immobiliers, l'exercice d'activités de services ou de commerce ainsi que toutes opérations mobilières immobilières financières.
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Capital social
1000005 EUR
Adresse du siège
RUE DU MOULIN DE LA TOUR GRISE 27130 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIGUET NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Verneuil d'Avre et d'Iton
Nom, Prénom(s)
MIGUET CHRISTOPHE , EMILE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Verneuil d'Avre et d'Iton
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/1991
Siret
38165013400020
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
l'achat, la rénovation, la vente, la gestion de biens immobiliers, l'exercice d'activités de services ou de commerce ainsi que toutes opérations mobilières immobilières financières.
Adresse
RUE DU MOULIN DE LA TOUR GRISE
27130 , VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Verneuil-sur-Avre
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/08/2006
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/08/2006.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/03/1992
Description
Historique des observations depuis le 09/03/1992 : Journal Publicateur : LA DEPECHE Transfert du siège social de PARIS 18 rue des Ecoles à VERNEUIL SUR AVRE a compter du 16-12-1991 dépot constitution le 23-04-1991 publié dans le journal LA CROIX du 01-04-1991 radiation à l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).