Entreprise : GENERALE DES BOISSONS GAUDON - SIREN 381 600 527
Identité
Dénomination
GENERALE DES BOISSONS GAUDON
SIREN (siège)
381 600 527
Date d'immatriculation au RNE
19/04/1991
Date de fin de la personne morale
21/04/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
315000 EUR
Adresse du siège
LASCHAMP DE CHAVANAT 23000 SAINT-FIEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARACHET DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
SCHOEN PATRICK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Nom, Prénom(s)
SCHOEN THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Dénomination
ETABLISSEMENTS R. SCHOEN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
CHATEAUROUX
Dénomination
VAL DE LOIRE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38160052700034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Adresse
LASCHAMP DE CHAVANAT
23000 , SAINT-FIEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38160052700018
Code APE
513J
Adresse
LES FOUGERES
23220 , CHENIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1991
Siret
38160052700026
Enseigne
CAVE BERRY
Code APE
513J
Adresse
RUE DU BERRY
36140 , AIGURANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1995
Siret
38160052700042
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
40 PL DU CHAMP DE FOIRE
36140 , AIGURANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1858
Date d'ajout
27/11/2017
Description
Radiation du RCS le 27/11/2017 avec effet au 26/10/2017 radiation suite à fusion absoption par la société ETABLISSEMENTS PICHON SAS 5 Place St Martin 36230 MERS SUR INDRE Rcs Châteauroux 331 328 500
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1032
Date d'ajout
14/06/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/04/2013- le fonds mis en location gérance aux ETABLISSEMENTS PICHON SAS RCS CHATEAUROUX 331 328 500-
Numéro d'observation
580
Date d'ajout
02/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2009 : Partant : COUDERT Jean-Louis, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SIMONET Philippe, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
71
Date d'ajout
09/01/2008
Description
ANCIEN DIRECTEUR GENERAL : MR GAUDON GILLES Date d'effet : 14/12/2007
Numéro d'observation
1540
Date d'ajout
15/11/2006
Description
ACHAT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS ALCOOLISEES OU NON? NEGOCE D'ALCOOLS EN DEMI GROS ET DETAILDE MME COOMANS NEE LALO LUCIENNE - RCS GUERET A 454 062 209 MONTANT : 22 300 EUROS JOURNAL : LE COURRIER FRANCAIS DU 10 NOVEMBRE 2006 OPPOSITIONS : AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE GENERALE DES BOISSONS GAUDON - CHAVANAT 23000 ST FIEL (LES ACTIVITES SERONT EFFECTUEES A CHAVANAT - 23000 ST FIEL) Date d'effet : 10/10/2006
Numéro d'observation
855
Date d'ajout
19/06/2006
Description
NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MR SCHOEN PATRICK Date d'effet : 29/12/2005
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
08/07/2003
Description
NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MR GAUDON GILLES Date d'effet : 12/12/2002
Numéro d'observation
1105
Date d'ajout
18/09/2001
Description
CAPITAL PORTE A 315.000 EUROS A COMPTER DU 28 JUIN 2001
Numéro d'observation
467
Date d'ajout
07/04/1997
Description
ANCIENNE DENOMINATION : ETABLISSEMENTS GILLES GAUDON NOUVELLE DENOMINATION : GENERALE DES BOISSONS GAUDON DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31 DECEMBRE TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE : LES FOUGERES - CHENIERS 23220 BONNAT A CHAVANAT CNE DE SAINT FIEL - 23000 GUERET TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA ANCIEN GERANT : MR GAUDON GILLES NOUVEAU PCA ET ADMINISTRATEUR : MR GAUDON GILLES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MR SCHOEN PATRICK - MR SCHOEN THIERRY NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR BARACHET DIDIER NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : MR COUDERT JEAN LOUIS CAPITAL PORTE A 2.100.000 FRS EXTENSION DE L'ACTIVITE A : NEGOCE EN BIERES LIMONADES, EAUX GAZEUSES, SIROPS VINS ET ALCOOLS PAR APPORT DES ETABLISSEMENTS R. SCHOEN A COMPTER DU 31 JANVIER 1997
Numéro d'observation
453
Date d'ajout
02/04/1997
Description
DEVIENT PROPRIETAIRE DU FONDS DONT LA SOCIETE ETAIT LOCATAIRE GERANTE PAR SUITE D'APPORT DE MR GAUDON GILLES - RCS GUERET A 323 664 516 ACTIVITE : VENTE GROS DETAIL BOISSONS ALCOOLISEES OU NON INSTALLATION APPAREILS DE TIRAGE PRESSION AERATION 1ER AVIS AU BODAC : 24, 25 MARS 1997 - NO 57A A COMPTER DU 31 JANVIER 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).