Entreprise : NAS - SIREN 381 579 192
Identité
Dénomination
NAS
SIREN (siège)
381 579 192
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1991
Date de fin de la personne morale
15/04/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
760000 EUR
Adresse du siège
100 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Fattal CHADY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Nom, Prénom(s)
Fattal MOHAMED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Nom, Prénom(s)
Fattal OMAR
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Dénomination
FIDUCINTER (SA)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SAINT GERMAIN AUDIT - SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/04/1991
Siret
38157919200026
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
IMPORT-EXPORT GENERAL DE TEXTILES, DE PRET A PORTER.
Adresse
100 RUE 100 rue de Turenne
75003 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/1991
Siret
38157919200018
Code APE
514C
Adresse
127 RUE AMELOT
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
38157919200042
Enseigne
NAS
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Import export général de textiles de prêt à porter
Adresse
29 BROGLIE
95500 , LE THILLAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
38157919200034
Code APE
514C
Adresse
GALERIE DE BROGLIE
95500 , LE THILLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62170
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Radiation d'office clôture procédure collective par jugement du TC de Paris en date du 17 mai 2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62169
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17/05/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 17/05/2018
Numéro d'observation
1991B0536954
Date d'ajout
17/05/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 17/05/2018
Numéro d'observation
53
Date d'ajout
13/03/2013
Description
ORDONNANCE DU 14-12-2012 -mission de mandataire judiciaire liquidateur conduites par la SELAFA MJA en la personne de Me Frechou, transféré à la SELAFA MJA en la personne de Me Gasnier Denis
Numéro d'observation
70587
Date d'ajout
15/09/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 01/09/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro P201102215 , date de cessation des paiements le 02/08/2011 , désigne juge commissaire M. LIMON-DUPARCMEUR , liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Patrice FRECHOU 102 rue du Faubourg Saint Denis CS 100023 75479 PARIS CEDEX 10 , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
01/09/2011
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 01/09/2011, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201102215, date de cessation des paiements le 02/08/2011, et a désigné : juge commissaire Monsieur LIMON-DUPARCMEUR liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Patrice FRECHOU 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
20775
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).