Entreprise : SERVICE AGRO - SIREN 381 523 711
Identité
Dénomination
SERVICE AGRO
SIREN (siège)
381 523 711
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1991
Date de fin de la personne morale
08/07/2090
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
186 BD FRANCOIS 1ER 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUMEROL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
BURGY PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MENNILLO JEAN-JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DONZET JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
LA CELLE SAINT CLOUD
Dénomination
ASSTECH
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38152371100020
Code APE
742C
Origine du fonds
Création
Activité principale
INGENIERIE DANS LE DOMAINE AGRO-ALIMENTAIRE ET NEGOCE DE TOUS PRODUITS LIES A CETTE ACTIVITE
Adresse
186 BD 186 BD. FRANCOIS 1ER
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HAVRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1876
Date d'ajout
12/05/2005
Description
Clôture des opérations de liquidation des biens - Insuffisance d'actif MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 11/04/05 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 11/04/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
47092
Date d'ajout
23/01/1998
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
1776
Date d'ajout
05/05/1997
Description
MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 16/01/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE LA JONCTION DES PROCEDURES DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DES SOCIETES SA MC INVEST ET SA SERVICE AGRO - DIT QUE LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SE POURSUIVRONT SOUS PATRIMOINE COMMUN SA SERVICE AGRO - A NOMME JUGE COMMISSAIRE : MR ROBIC ET JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR VANPE - MAITRE AYACHE DEMEURANT 1 PLACE DE L'EUROPE 94009 CRETEIL A ETE NOMME EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR A COMPTER DU 16/01/97
Numéro d'observation
4119
Date d'ajout
02/12/1996
Description
FIN D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUE AU 186 BLD FRANCOIS 1ER AU HAVRE VENDU A LA SA AGRO MARCHES INTERNATIONAUX - LA SOCIETE DEMEURE INSCRITE AU RCS SANS ACTIVITE A COMPTER DU 01.06.1996
Numéro d'observation
3091
Date d'ajout
06/09/1996
Description
Liquidation judiciaire MENTION D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 01/08/96 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A ALLONGE JUSQU'AU 15EME JOUR SUIVANT LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT LE DELAI DE DECLARATION DE CREANCES FIXE PAR LE JUGEMENT D'OUVERTURE A MAINTENU MR ROBIC EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE MR VANTE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT ET A MIS FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR ME CHRIQUI A NOMME ME AYACHE 1 PLACE DE L'EUROPE 94000 CRETEIL LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/08/96
Numéro d'observation
2168
Date d'ajout
28/06/1993
Description
ANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : 31/12 NOUVELLE : 30/06 A COMPTER DU 28/12/92 DEPOT DES ACTES DU 23/06/93
Numéro d'observation
3775
Date d'ajout
06/11/1991
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 23 TRAVERSE DE LA SERVIANNE 13012 MARSEILLE AU 186 BOULEVARD FRANCOIS 1ER 76600 LE HAVRE (ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSE- MENT) - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MR MENNILLO JEAN-JACQUES - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS : MME FIGUERES CHRISTINE NEE BOURDIL ET MR MENNILLO OSCAR - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TI- TULAIRE : MR CHARNY ALAIN ET SUPPLEANT : MR AMENC HUBERT - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 06/11/91 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 18/09/91 A COMPTER DU 19/08/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 224.51 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).