Entreprise : AMETHYSTE SA - SIREN 381 364 140
Identité
Dénomination
AMETHYSTE SA
SIREN (siège)
381 364 140
Date d'immatriculation au RNE
16/04/1991
Début d’activité
26/03/1991
Date de fin de la personne morale
15/04/2090
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
PRISE DE PARTICIPATIONS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT,DANS TOUTES ENTREPRISES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES-GESTION DE CES PARTICIPATIONS. ASSISTANCE AUX SOCIETES FILIALES.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
412500 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA FERME 50700 VALOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUCHOT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
LYON
Nom, Prénom(s)
CLAISE AMAURY
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Verson
Nom, Prénom(s)
LACOSTE REGIS , FRANCOIS , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
VASSARD ARNAUD , JEAN-CHARLES , HUGUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Louvigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/03/1991
Siret
38136414000024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations sous quelque forme que ce soit,dans toutes entreprises industrielles ou commerciales gestion de ces participations. Assistance aux sociétés filiales.
Autres Activités
Prise de participations sous quelque forme que ce soit,dans toutes entreprises industrielles ou commerciales gestion de ces participations. Assistance aux sociétés filiales.
Adresse
RTE DE LA FERME
50700 , VALOGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/1991
Siret
38136414000016
Code APE
741J
Adresse
LD ANCIENNE GARE
50310 , LESTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1291
Date d'ajout
28/05/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 05/05/2015 Ancienne : 31/12. Nouvelle : 30/09. AGE du 05/05/2015.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1750
Date d'ajout
12/08/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2013 : Partant : MEUNIER Jean, Administrateur - Partant : GENDRAULT Bernard, Administrateur - Nouveau : LACOSTE Régis, François, Jean, Administrateur - Nouveau : VASSARD Arnaud, Jean-Charles, Hugues, Administrateur - l'agriculteur normand du 06/06/2013 - PV AGE du 30/03/2013
Numéro d'observation
2453
Date d'ajout
24/12/2012
Description
Par jugement en date du 17/12/2012, le Tribunal de Commerce a prononcé la modification substantielle du plan de continuation concernant la société DULIGNEE
Numéro d'observation
852
Date d'ajout
27/04/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/03/2010 : Partant : LE ROUX Manuel, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FIDORG AUDIT représentée par LE ROUX Manuel, Commissaire aux comptes titulaire AGE du 20/03/2010. La presse de la Manche du 09/04/2010.
Numéro d'observation
2390
Date d'ajout
09/10/2007
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L ETAB PAL A COMPTER DU 27/04/2007 : ANC : ANCIENNE GARE - LESTRE 50310 LESTRE / NV : RUE DE LA FERME 50700 VALOGNES -PV AGE DU 27/04/07 - LA PRESSE DE LA MANCHE DU 03/10/07
Numéro d'observation
1799
Date d'ajout
16/06/2005
Description
Changement d'un organe de procédure CHGT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ANC : MR ANDRE GILLES / NV : MR LE ROUX MANUEL - PV AGOA DU 22/03/03 - L AGRICULTEUR NORMAND DU 16/06/03 Date d'effet : 22/03/2003
Numéro d'observation
1309
Date d'ajout
27/05/2004
Description
SUIV PV CA DU DU 20/03/04- LE DIRECTEUR GENERAL MR CLAISE AMAURY DEVIENT PDG - PRESSE DE LA MANCHE DU 10/05/04 Date d'effet : 20/03/2004
Numéro d'observation
1179
Date d'ajout
10/05/2004
Description
"Autres demandes..." DECES DE MR CLAISE MARCEL A CAEN LE 16/03/04 Date d'effet : 16/03/2004
Numéro d'observation
139
Date d'ajout
11/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS ET REDUCTION : ANCIENNE MENTION : 2.750.000 FRS NOUVELLE MENTION : 412.500 EUROS MODIFICATION DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE MENTION : 31/03 - NOUVELLE MENTION : 31/12 AGE DU DU 15/12/01- GAZETTE DE LA MANCHE DU 19/12/01 Date d'effet : 15/12/2001
Numéro d'observation
2809
Date d'ajout
16/11/1998
Description
CHANGEMENT COM.AUX COMPTES SUPPLEANT-PARTANT:MR EMILE BILL:NOUVEAU:MR MARC CAMPAN DT 20 RUE F.LA VIEILLE CHERBOURG.AGO DU 26/09/98.PUB:PRESSE DE LA MANCHE DU 30/10/98.
Numéro d'observation
2515
Date d'ajout
31/10/1991
Description
Augmentation du capital POUR LE PORTER DE 2.500.000F A 2.750.000F.B)MODIFICATION DATE CLOTURE EXERCICE SOCIAL DORENAVANT LE 31/03.C)DESIGNATION NOUVEL ADMINISTRATEUR, MR CLAISE AMAURY DT A VALOGNES 17 RUE DE L'EGLISE. AGE DU 31/08/91.PUBLICITE:LA PRESSE DE LA MANCHE DU 19/09/91.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).