Entreprise : SCI D'ESPAS - SIREN 381 267 830
Identité
Dénomination
SCI D'ESPAS
SIREN (siège)
381 267 830
Date d'immatriculation au RNE
18/03/1991
Début d’activité
15/02/1991
Date de fin de la personne morale
17/03/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition d'une propriété immobilière à Espas (Gers)
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1820 EUR
Adresse du siège
13 AV LOUIS XI 18000 BOURGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LOUIS XI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEDOUX GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Mehun-sur-Yèvre
Nom, Prénom(s)
GEDOUX FRANCOISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Saint-Germain-du-Puy
Nom, Prénom(s)
GEDOUX JACQUES , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GEDOUX COLETTE
Nom d'usage
COLLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Chaon
Nom, Prénom(s)
GEDOUX MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GEDOUX SIMONE
Nom d'usage
GRON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
GEDOUX DANIELE
Nom d'usage
TREMEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Villefranche-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
GRON JEAN-CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
MEUNIER ALBERTE
Nom d'usage
GEDOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
SORET CATHERINE
Nom d'usage
GEDOUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Mehun-sur-Yèvre
Nom, Prénom(s)
TREMEAU PAUL , CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Villefranche-sur-Cher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1991
Siret
38126783000036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition d'une propriété immobilière à Espas (Gers)
Autres Activités
Acquisition d'une propriété immobilière à Espas (Gers)
Adresse
13 AV LOUIS XI
18000 , BOURGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LOUIS XI
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1991
Siret
38126783000010
Code APE
702C
Adresse
1 RUE DU CAP LOCARD
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/11/2003
Siret
38126783000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
100 AV DE DUN
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 12 800.00 FRF nouveau montant : 1 951.35 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).