Entreprise : CUMA DE LA MERCERIE - SIREN 381 235 548
Identité
Dénomination
CUMA DE LA MERCERIE
SIREN (siège)
381 235 548
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1991
Début d’activité
15/03/1991
Date de fin de la personne morale
14/03/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
20123.27 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 41500 SERIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUCHER GUILLAUME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Mer
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Séris
Nom, Prénom(s)
OMBREDANE DAMIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Suèvres
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA BRULEE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Suevre
Dénomination
EARL LBT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Muides-sur-Loire
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA VALLEE DE BEAUCHENE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/1991
Siret
38123554800017
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural
Adresse
MAIRIE
41500 , SERIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Séris
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2464
Date d'ajout
13/05/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/02/2013 : Partant : DESCHAMPS Marcel, Secrétaire Partant : BAUCHER Jacques, Vice-président Partant : DESCHAMPS Bruno, Président Partant : DUBREUIL Michel, Trésorier Nouveau : OMBREDANE Damien, Président Nouveau : GAEC GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA VALLEE DE BEAUCHENE représentée par OMBREDANE Damien Gérard Alain, Administrateur Nouveau : DESCHAMPS Franck, Administrateur Nouveau : BAUCHER Guillaume, Administrateur Nouveau : EARL EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA BRULEE représentée par BRETON Thierry André, Administrateur Nouveau : EARL EARL LBT représentée par BUFFEL Stéphane, Administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 132 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 20 123.27 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).