Entreprise : DE LA BOUCHAILLERE - SIREN 381 196 880
Identité
Dénomination
DE LA BOUCHAILLERE
SIREN (siège)
381 196 880
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1991
Date de fin de la personne morale
27/02/2090
Date de clôture
31/01
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Qualité
Actif agricole
Capital social
110100 EUR
Adresse du siège
LE PRE DE LA BOUCHAILLERE 49230 SEVREMOINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TORFOU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVRON FRANCOISE
Nom d'usage
BARREAU
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Sèvremoine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38119688000011
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice d'une activité réputée agricole au sens de l'article 2 de la loi n 88-1202 du 30 décembre 1988 agricole
Adresse
LE PRE DE LA BOUCHAILLERE
49230 , SEVREMOINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TORFOU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
38119688000029
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACTIVITES AGRICOLES
Adresse
LA RICHARDIERE
49230 , SEVREMOINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE LONGERON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4977
Date d'ajout
19/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5676
Date d'ajout
03/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2018 Liquidateur : BARREAU Françoise Le siège de la liquidation est fixé à : la Bouchaillere - Torfou 49660 Sevremoine Journal d'annonces légales : ANJOU AGRICOLE en date du 21/12/2018
Numéro d'observation
2127
Date d'ajout
01/02/2011
Description
Modification relative aux associés à compter du 30/06/2010 : Partant : BARREAU ANTONIN, Associé Société Civile Partant : BARREAU EMILIEN, Associé Société Civile Changement de qualité : BARREAU FRANCOISE, Gérant associé devient Gérant associé indéfiniment responsable Changement de qualité : VIAUD NELLY, Associé Société Civile devient Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : BARREAU JEAN FRANCOIS, Associé Société Civile devient Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
5857
Date d'ajout
20/06/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 29/06/2007 : PARTANT : BARREAU JEAN CLAUDE, GÉRANT ASSOCIE NOUVEAU : BARREAU FRANCOISE, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU: BARREAU EMILIEN, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : BARREAU ANTONIN, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE NOUVEAU : VIAUD NELLY, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE CHANGEMENT DE QUALITE : BARREAU JEAN FRANCOIS, ASSOCIÉ DEVIENT ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).