Entreprise : SA LAMBERT - SIREN 381 167 881
Identité
Dénomination
SA LAMBERT
SIREN (siège)
381 167 881
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1991
Date de fin de la personne morale
06/03/2081
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
5 PL DU MARCHE 57535 MARANGE-SILVANGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT EDMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1938
Commune de résidence
Marange silvange
Nom, Prénom(s)
NESSELER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Vandoeuvre
Nom, Prénom(s)
LAMBERT PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Marange silvange
Nom, Prénom(s)
LAMBERT GINETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Marange silvange
Nom, Prénom(s)
FRANOT JEAN , LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Neuves maisons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/02/1991
Siret
38116788100014
Code APE
522C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Vente à domicile viandés charcuterie plats cuisines et produits dérivés
Adresse
5 PL 5 place du Marche
57535 , Marange silvange - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5349
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Jugement du 15/03/2012 du TGI DE METZ - CLOTURE pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/05/1995
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) Jugement du TGI de Metz en date du 17 05 95 déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire -Constaté la Cessati on des paiements et en fixe la date au 17 11 93 désigné en qualité de juge commissaire Mr pierré Rodrigues - en qualité de mandataire judiciaire la Scp Noel-Nodee 29 rue Mangin à Metz
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/03/1993
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 250 000.00 FRF nouveau montant : 38 112.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).