Entreprise : SCI DE LA TETE DE CHEVAL - SIREN 381 162 262
Identité
(Entreprise radiée le 22/12/2020)
Dénomination
SCI DE LA TETE DE CHEVAL
SIREN (siège)
381 162 262
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1991
Date de fin de la personne morale
28/02/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
41466.13 EUR
Adresse du siège
25 RUE GEORGES CLEMENCEAU 17480 LE CHATEAU D'OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAT FREDERIQUE
Nom d'usage
GAUTRIAUD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Saint-Trojan-les-Bains
Nom, Prénom(s)
CHANIER MARIE-THERESE , ODILE
Nom d'usage
MOQUAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
MOQUAY DELPHINE , MARIE-FRANCOISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Paris 20
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38116226200012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion et administration d'un immeuble
Adresse
25 RUE 25 rue Georges Clémenceau
17480 , Le Château-d'oléron - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12864
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : GAUTRIAUD né(e) BRIAT Frédérique, siège de la liquidation : 9 Rue Marie Curie 17370 Saint-Trojan-les-Bains, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Charentais en date du 04/12/2020
Numéro d'observation
541
Date d'ajout
28/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/12/2008 : Partant : MOQUAY Patrick, Gérant associé Nouveau : MOQUAY Marie-Thérèse Odile, Gérant associé Nouveau : MOQUAY Delphine Marie-Françoise, Associé Société Civile
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).