Entreprise : ILE DE FRANCE EPOXY - SIREN 381 092 774
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2021)
Dénomination
ILE DE FRANCE EPOXY
SIREN (siège)
381 092 774
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1992
Date de fin de la personne morale
12/11/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
71 BD RICHELIEU 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIEGE DE LIQUIDATION
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLOT FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
AGIER MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1927
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GAUDUCHON ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
La Varenne Saint-Hilaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/1992
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/01/1991
Siret
38109277400029
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sablage métallisation décapage de tous métaux dépolissage et gravure de toutes matières la peinture industrielle la peinture époxy et plus généralement tout traitement de surface ou travaux de finition sur toute matière et Quelqu en soit le procédé chimique Electro Chimiquemecanique Etc sans que cette énumération soit limitative
Adresse
71 BD 71 Boulevard RICHELIEU
92500 , Rueil-Malmaison - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIEGE DE LIQUIDATION
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/01/1991
Siret
38109277400011
Code APE
285A
Adresse
50 RUE DE PARIS
93130 , NOISY-LE-SEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75010
Date d'ajout
20/07/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 20/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10904
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/01/1997
Description
Par jugement en date du 22 mai 1996 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la déchéance de monsieur Lajard de Puyjalon Claude en qualité de président du conseil d'administration de la société pour une Durre de 10 années du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale.L
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/01/1997
Description
Par jugement en date du 25 novembre 1992 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire régime simplifié et liquidation judiciaire. Date de cessation des paiements 25 mai 1991.Juge commissaire monsieur Boure juge commissaire suppléant monsieur le Gargasson liquidateur me Jeanne Bertrand 2 ter rue de lorraine 93000 Bobigny
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/11/1992
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
26752
Date d'ajout
10/11/1992
Description
Dissolution à compter du 16 Octobre 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).