Entreprise : AGATHA DIFFUSION - SIREN 381 041 359
Identité
Dénomination
AGATHA DIFFUSION
SIREN (siège)
381 041 359
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2006
Début d’activité
15/06/2006
Date de fin de la personne morale
25/07/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Commercialisation en gros et demi gros de tous produits liés à la bijouterie fantaisie, l'horlogerie, les accessoires de mode
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
45 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PARC DES PORTE DE PARIS BAT 258 SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHENG YING , NAM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
KOWLOON BAY
Dénomination
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ATISSE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2006
Siret
38104135900039
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation en gros et demi gros de tous produits liés à la bijouterie fantaisie, l'horlogerie, les accessoires de mode
Adresse
45 AV VICTOR HUGO
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PARC DES PORTE DE PARIS BAT 258 SUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/01/1991
Siret
38104135900013
Code APE
514S
Adresse
99 RUE DE RENNES
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1991
Siret
38104135900021
Code APE
514S
Adresse
82 RUE CURIAL
75019 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48693
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/07/2023 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Nicolas Soinne 2 Ter Chemin de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17095
Date d'ajout
04/03/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 04/03/2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J01383 désigne liquidateur SELAFA Mja prise en la personne de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me Nicolas SOINNE, 2 Rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY
Numéro d'observation
15403
Date d'ajout
26/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26/02/2021 arrête le plan de cession au profit de : la société THOM SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, 379 587 900 R.C.S. Paris et ALTESSE, société par actions simplifiée, 7 Rue Auber, 75009 Paris, 801 233 925 R.C.S. Paris
Numéro d'observation
72342
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, prononce en date du 15/12/2020, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2020J01383, date de cessation des paiements le 19/11/2020 désigne Administrateur SCP Abitbol & Rousselet prise en la personne de Me Joanna Rousselet 38 Avenue Hoche 75008 Paris et Me Bernard HOUPLAIN, 46 Promenade Jean Rostand, 93000 BOBIGNY avec pour mission : administration, Mandataire judiciaire SELAFA Mja prise en la personne de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me Nicolas SOINNE, 2 Ter Rue de Lorraine, 93000 BOBIGNY, et ouvre une période d'observation expirant le 15/06/2021 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4216
Date d'ajout
13/11/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
51365
Date d'ajout
11/12/2002
Description
FUSION AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/01/2002
Numéro d'observation
51363
Date d'ajout
11/12/2002
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LES PARFUMS AGATHA FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 99 RUE DE RENNES 75006 PARIS RCS 417724796 Forme juridique Siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).