Entreprise : EARL DES TROIS COMMUNES - SIREN 381 028 653
Identité
Dénomination
EARL DES TROIS COMMUNES
Sigle
EARL DES TROIS COMMUNES
SIREN (siège)
381 028 653
Date d'immatriculation au RNE
28/02/1991
Début d’activité
01/02/1991
Date de fin de la personne morale
27/02/2041
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Elevage de vaches laitières,Culture du tabac,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
24450 EUR
Adresse du siège
302 CHE DE BOS BARRAT 47150 SAINT-AUBIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PRADASSO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRU FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Saint-Aubin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38102865300024
Enseigne
Earl des trois communes
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Elevage de vaches laitières,Culture du tabac,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
302 CHE DE BOS BARRAT
47150 , SAINT-AUBIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PRADASSO
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38102865300016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
BOSBARRAT
47150 , SAINT-AUBIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1686
Date d'ajout
28/11/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2007 : Nouveau : BRU Frédéric, CO-GÉRANT Changement de qualité : BRU Martine, GÉRANT(E) devient CO-GÉRANT LE REPUBLICAIN DU 15.11.07
Numéro d'observation
1079
Date d'ajout
13/08/2007
Description
Réduction de capital à compter du 31/05/2007 Ancien : 49698,38 Eur Nouveau : 48900 Eur Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 31/05/2007 : Partant : Bru Francis, co gérant Changement de qualité : Bru Martine, co gérant devient gérant(e) le républicain du 31.05.07 Le républicain du 31.05.07
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).