Entreprise : ALTOS HORNOS DE VIZCAYA FRANCE - SIREN 380 996 587
Identité
(Entreprise radiée le 10/11/2023)
Dénomination
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA FRANCE
SIREN (siège)
380 996 587
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1991
Date de fin de la personne morale
28/02/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
533571.56 EUR
Adresse du siège
BLANCPIGNON 64600 ANGLET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE PORTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORTIZ LACORZANA MARIA , VICTORIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
BARCELONA
Nom, Prénom(s)
PEREZ GAZTELLU JESUS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
RENTERIA
Nom, Prénom(s)
MICHEL SOROSTE SA -
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BAYONNE
Nom, Prénom(s)
SARL CAMS -
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BAYONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/02/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1991
Siret
38099658700016
Code APE
515C
Origine du fonds
Création
Activité principale
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMERCIALISATION -DISTRIBUTION - TRANSFORMA- TION DE TOUS PRODUITS SIDERURGIQUES ET SUCCEDANES - ------ SOCIETE SANS ACTIVITE COMMERCIALE A COMPTER DU 01.06.1996 -------- -----------------STE DISSOUTE A COMPTER DU 29.06.98-----------
Adresse
ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
64600 , ANGLET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE PORTUAIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16389
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Radiation d'office du RCS Bayonne le 10/11/2023 avec effet au 29/06/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3335
Date d'ajout
17/07/1998
Description
SUIVANT DELIBERATION EN DATE DU 29.06.98 : DISSOLUTION DU PATRIMOINE PAR TRANSMISSION DU PATRIMOINE A L'ASSOCIE UNIQUE ACERALIA TARNSFORMADOS SA A COMPTER DU 29/06/98
Numéro d'observation
4800
Date d'ajout
28/10/1997
Description
SUIVANT AGE DU 24.10.1997 : - CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 24/10/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (AGE DU 24.10.1997) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 533 571.56 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).