Entreprise : SCM GIRM - SIREN 380 956 706
Identité
Dénomination
SCM GIRM
SIREN (siège)
380 956 706
Date d'immatriculation au RNE
21/01/1991
Date de fin de la personne morale
20/01/2041
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
257 AV DE LA GARE 77350 LE MEE-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LA CARAVELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEBVRE PHILIPPE ANDRE JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Melun
Nom, Prénom(s)
GUILTAT PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Coutençon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/01/1991
Siret
38095670600010
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
FACILITER LES ACTIVITES PROFES SIONNELLES DE SES MENBRES. DES ASSOCIES INFIRMIERS.
Adresse
257 AV Résidence LA CARAVELLE 257 ALLEE DE LA GARE
77350 , Le Mée-sur-Seine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LA CARAVELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4897
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Radiation d'office article R 123-136 du code de commerce lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du 1er alinéa de l'article R123-125 du code de commerce, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96530
Date d'ajout
28/09/2018
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
94288
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/01/1991
Description
Historique des observations depuis le 21/01/1991 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S&M
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).