Entreprise : CLAUDE ARPEL - SIREN 380 915 934
Identité
Dénomination
CLAUDE ARPEL
SIREN (siège)
380 915 934
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1991
Début d’activité
01/02/1991
Date de fin de la personne morale
19/02/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
REALISATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LOISIRS DE CULTURE DE SANTE ET DE BIEN-ETRE, PLUS PARTICULIEREMENT DANS L'AUDIOVISUEL ET EDITION
Code APE
1820Z - Reproduction d'enregistrements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
47 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COCHARD CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Villejuif
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38091593400026
Nom commercial
CLAUDE ARPEL
Code APE
1820Z - Reproduction d'enregistrements
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
REALISATION ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LOISIRS DE CULTURE DE SANTE ET DE BIEN-ETRE, PLUS PARTICULIEREMENT DANS L'AUDIOVISUEL ET EDITION
Adresse
47 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38091593400018
Code APE
223A
Adresse
79 RUE DE PATAY
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1991B0267927
Date d'ajout
26/10/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 26/10/2023 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1991B0267924
Date d'ajout
04/08/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 04/08/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201471, date de cessation des paiements le 13/07/2022, et a désigné M. Joël Cosserat : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1991B0267921
Date d'ajout
22/02/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-10-2021
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).