Entreprise : STAFF DESIGN - SIREN 380 810 986
Identité
Dénomination
STAFF DESIGN
SIREN (siège)
380 810 986
Date d'immatriculation au RNE
07/03/1991
Date de fin de la personne morale
06/03/2090
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
41 RUE DE TORCY 77360 VAIRES-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
41 A 43
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAVARES DOS SANTOS SERAFIM
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Vaires-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
BOIREAU ROSEMAY
Nom d'usage
TAVARES DOS SANTOS
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Vaires-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
CASELLI GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CASELLI ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
38081098600022
Code APE
4331Z - Travaux de plâtrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
pose de staff activité de finition de locaux pose de staff faux-plafonds achat vente d'articles en platre faience carrelage et d'articles de décoration et d'intérieur de la maison.
Adresse
41 RUE 41-43 rue de Torcy
77360 , Vaires-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
41 A 43
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
38081098600014
Code APE
454A
Adresse
49 RUE DE TORCY
77360 , VAIRES-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
06/09/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 04/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
17/03/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 17/03/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 01/10/2013 liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX l'activité est maintenue jusqu'au 4 Avril 2014
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/03/1991
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L A REPUBLIQUE Mention du 10/11/2003 : - MISE EN HAR MONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15.05.2001 PV AGE (22.09.2003).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).